KRS 0000262429
NIP5213402067
REGON14065782300000
Nazwa"ENTRADE GRUPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENTRADE GRUPA
Data rejestracji 22 sie 2006 (18 lat temu) 22 sie 2006
Data usunięcia 01 paź 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JANA III SOBIESKIEGO, 1, WARSZAWA, 02-957, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2915500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213402067
data rejestracji 06 wrz 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 lip 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#0620Z GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO #0910Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4950A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #5224B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIARAFAŁ GRZEGORZ KONOPKA
Beneficjent
ANDRZEJ WYSZYŃSKI
reprezentant
LESZEK ZGUTKA
Wspólnik
2006-08-22
2009-07-28
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
ANNA KROK
Wspólnik
2006-12-15
2009-09-17
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
FRANCISZEK KROK
Wspólnik
2006-12-15
2009-07-28
POSIADA PRAWO WSPÓŁWŁASNOŚCI 9 UDZIAŁÓW, NA ZASADACH MAJĄTKOWEJ WSPÓLNOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ - WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ, Z MAŁŻONKĄ ANNĄ KROK, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.500 ZŁOTYCH
PAWEŁ PIOTR KAMIŃSKI
Wspólnik
2006-12-15
2008-12-12
POSIADA PRAWO WSPÓŁWŁASNOŚCI 9 UDZIAŁÓW, NA ZASADACH MAJĄTKOWEJ WSPÓLNOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ - WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ, Z MAŁŻONKĄ RENATĄ KAMIŃSKĄ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.500 ZŁOTYCH
RENATA EWA KAMIŃSKA
Wspólnik
2006-12-15
2009-09-17
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500 ZŁOTYCH
ANDRZEJ GORZKIEWICZ
Wspólnik
2009-07-28
2009-09-17
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
ANDRZEJ DANIEL WYSZYŃSKI
Wspólnik
2009-09-17
2011-04-06
39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.500,00 ZŁ
ANNA KROK
Wspólnik
2010-01-28
2011-08-23
262 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 131 000,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ PIOTR KAMIŃSKI
Wspólnik
2010-01-28
2012-10-01
1778 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 889.000,00 ZŁOTYCH
SHERYL LTD
Wspólnik
2011-04-06
2012-10-01
2100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.050.000,00 ZŁOTYCH
LESZEK ZGUTKA
Prokurent
2007-03-27
2009-07-28
SAMOISTNA
RAFAŁ GRZEGORZ KONOPKA
Beneficjent
!00% WSPÓLNIK FISHEL LTD, ORAZ 100% WSPÓLNIK NANAMI LTD -UDZIAŁOWCY EGESA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. 2. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. POSTANOWIENIE POWYŻSZE NIE WYŁĄCZA MOŻLIWOŚCI USTANOWIENIA PROKURY SAMODZIELNEJ.
LESZEK ZGUTKA
PREZES ZARZĄDU
2006-08-22
2007-03-27
ANDRZEJ DANIEL WYSZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-03-27
2011-04-06
ANDRZEJ DANIEL WYSZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-06
2012-10-01
PAWEŁ PIOTR KAMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-28
2011-04-06
PAWEŁ PIOTR KAMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-04-06
2012-10-01
2006-08-22
2010-01-28
"ENTRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-08-22
2009-07-28
DWORKOWA, 3, WARSZAWA, 00-784, WARSZAWA, POLSKA
2009-07-28
2009-09-17
KOPERNIKA, 30, WARSZAWA, 00-336, WARSZAWA, POLSKA
2009-09-17
2010-01-28
GRZYBOWSKA, 80/82, WARSZAWA, 00-884, WARSZAWA, POLSKA
2011-04-06
2011-08-23
JANA III SOBIESKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-957, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie