KRS 0000133524
NIP8510011107
REGON81047082000000
Nazwa"GAZ TECHNOLOGIA I ENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGAZ TECHNOLOGIA I ENERGIA
Data rejestracji 04 paź 2002 (22 lata temu) 04 paź 2002
Data usunięcia 24 sie 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOHATERÓW WARSZAWY, 34/35, SZCZECIN, 70-340, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#1110B WYDOBYWANIE GAZU ZIEMNEGO #2830A PRODUKCJA WYTWORNIC PARY #4010A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4010B PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4010C DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4020A WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #4020B DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4030B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #6030Z TRANSPORT RUROCIĄGOWYRWE GAS AKTIENGESELLSCHAFT
Wspólnik
2002-10-04
2003-05-08
4.400 (CZTERY TYSIĄCE CZTERYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.220.000 ZŁ (DWA MILIONY DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
WOJCIECH BŁASZCZYK
Wspólnik
2002-10-04
2007-03-12
796 (SIEDEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 398.000 ZŁ (TRZYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JAROSŁAW ZYGMUNT KONARZEWSKI
Wspólnik
2002-10-04
2007-03-12
764 (SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 382.000 ZŁ (TRZYSTA OSIEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
RWE GAS INTERNATIONAL BV
Wspólnik
2003-05-08
2007-03-12
10.440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.220.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-03-12
2007-08-24
12.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000.000,00 ZŁ
33001728400000
JOLANTA WYSOCKA
Prokurent
2005-12-21
2007-03-12
ŁĄCZNA
HALINA ANNA GAJEWSKA
Prokurent
2005-12-21
2007-03-12
ŁĄCZNA
JAROMIR EMIL LIPIEC
Prokurent
2003-05-08
2005-12-21
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
WOJCIECH BŁASZCZYK
PREZES ZARZĄDU
2002-10-04
2002-12-12
HANS PETER GELLHAUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-04
2003-05-08
JACEK KWIATKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-04
2002-12-12
JACEK KWIATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-12-12
2005-03-31
ADRIAN GREGOR SCHWITULLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-09
2007-03-12
BERNARD ARTUR RUDKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-03-12
2007-08-24
JAROMIR EMIL LIPIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-12
2007-08-24
2002-10-04
2003-05-08
"KB-GAZ TECHNOLOGIA I ENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-10-04
2003-05-08
KRASICKIEGO, 4, SZCZECIN, 71-333, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie