KRS 0000743172
NIP7010838116
REGON38093767200000
NazwaWARSAW LUXURY APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWARSAW LUXURY APARTMENTS
Data rejestracji 06 sie 2018 (6 lat temu) 06 sie 2018
Data usunięcia 14 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŻURAWIA, 45, WARSZAWA, 00-680, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4505000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAIRENEUSZ STANISŁAW OSIŃSKI
Wspólnik
2018-08-06
2019-12-06
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁ
Wspólnik
2018-08-06
2020-03-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
38025832700000
Wspólnik
2020-03-12
2023-12-14
90.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.505.000,00 ZŁ
01732553600000
JACEK KWIATKOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
JACEK MARCIN BIENIAK
Beneficjent
JACEK MARCIN BIENIAK
Beneficjent
POSIADANIE 52% AKCJI SPOŁKI AKCYJNEJ POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZOO POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZOO POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, JAK I KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, TAKŻE JEDNOOSOBOWO
RADOSŁAW DUDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-03-12
2023-02-24
RADOSŁAW DUDZIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-02-24
2023-12-14
JACEK KWIATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2023-02-24
2023-12-14
MICHAŁ ĆWIĄKAŁA
PREZES ZARZĄDU
2018-08-06
2019-12-06
MACIEJ PIOTR MANCZUR
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-06
2019-01-25
KRZYSZTOF GÓRSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-12-06
2020-03-12
2018-08-06
2020-05-26
BIZNES TO RELACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-08-06
2019-12-06
UL. ŻURAWIA, 32/34, WARSZAWA, 00-515, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie