KRS 0000218900
NIP8951820563
REGON93301890500000
NazwaODRA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaODRA LOGISTICS
Data rejestracji 06 paź 2004 (20 lat temu) 06 paź 2004
Data usunięcia 24 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OSTROWSKA, 382, POZNAŃ, 61-312, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1700000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5222 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY #5223 SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #5229 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4511 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4799 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4532 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2004-10-06
2019-09-24
10.200 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 510.000 (PIĘĆSET DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
93005536600000
Wspólnik
2004-10-06
2005-10-03
2.330 (DWA TYSIĄCE TRZYSTA TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 116.500 (STO SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
09127505100000
Wspólnik
2008-01-15
2019-09-24
23.800 (DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE OSIEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.190.000 (JEDEN MILION STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
14022408200000
ANDRZEJ WOJCIECH SOCZEK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-06
2010-02-26
WOJCIECH RESZKA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-06
2005-08-05
ANDRZEJ DARIUSZ KLIMEK
Członek Organu Nadzoru
2005-03-09
2008-01-17
ANDRZEJ MONTWIŁŁ
Członek Organu Nadzoru
2005-08-05
2005-10-03
JACEK ZAWODNY
Członek Organu Nadzoru
2005-10-03
2010-02-26
JERZY WACŁAW KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-06-30
2008-01-17
EWA BARBARA RUSINIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-01-17
2010-06-01
ANNA MARIA SUCHODOLSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-01-17
2010-06-01
FILIP MIKOŁAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2010-02-26
2010-06-01
MAGDALENA MONIKA MOLENDA
Członek Organu Nadzoru
2010-02-26
2019-09-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WOJCIECH GĄSIOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-10-06
2005-03-09
MARIAN GAWRYLCZYK
PREZES ZARZĄDU
2005-03-09
2006-06-30
JAROSŁAW MISIOŁEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-08-05
2006-06-30
JAROSŁAW MISIOŁEK
PREZES ZARZĄDU
2006-06-30
2010-06-01
MACIEJ ROGOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-30
2010-02-26
MACIEJ ROGOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-02-26
2010-12-21
CEZARY ZIELIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-05
2007-04-12
JACEK PIOTR ZAWODNY
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-02-26
2010-12-21
ANDRZEJ DARIUSZ KLIMEK
PREZES ZARZĄDU
2010-06-01
2010-12-21
PIOTR JAN BIAŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-12-21
2019-09-24
2004-10-06
2010-06-01
KLECZKOWSKA, 50, WROCŁAW, 50-227, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie