KRS 0000224204
NIP5542612765
REGON09321650300000
NazwaŻEGLUGA BYDGOSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaŻEGLUGA BYDGOSKA
Data rejestracji 17 gru 2004 (20 lat temu) 17 gru 2004
Data usunięcia 31 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRZEMYSŁOWA, 2A, BYDGOSZCZ, 85-758, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4043350,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5542612765
data rejestracji 07 gru 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5030Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #5224B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #5222B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #3315Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIRYSZARD WARZOCHA
Członek Organu Nadzoru
2016-05-31
2017-05-26
PIOTR AMBROZOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2016-05-31
2018-04-12
ZBIGNIEW NOWIK
Członek Organu Nadzoru
2016-05-31
2018-02-23
ANDRZEJ KLIMEK
Członek Organu Nadzoru
2017-05-26
2019-07-31
RADOSŁAW KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2018-02-23
2019-07-31
ADAM MAREK BARTNIK
Członek Organu Nadzoru
2018-04-12
2019-07-31
JERZY GRZEGORZ MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-17
2006-09-21
ANDRZEJ JERZY MONTWIŁŁ
Członek Organu Nadzoru
2005-05-27
2006-09-21
SEBASTIAN PIOTR DZIADEK
Członek Organu Nadzoru
2008-02-20
2008-04-30
HENRYK MIECZYSŁAW ŁEPEK
Członek Organu Nadzoru
2006-09-21
2008-04-30
Wspólnik
2004-12-17
2009-11-05
80.867 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.043.350 ZŁ
09127505100000
Wspólnik
2009-11-05
2019-07-31
80.867 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.043.350,00 ZŁ
93005536600000
BOGUSŁAW BOROWIEC
Prokurent
2005-07-07
2008-02-20
ODDZIELNA, SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
EDWARD OSSOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-07-15
2018-02-23
ANDRZEJ JERZY MONTWIŁŁ
PREZES ZARZĄDU
2006-09-21
2009-09-08
HENRYK MIECZYSŁAW ŁEPEK
PREZES ZARZĄDU
2009-09-08
2013-02-20
PAWEŁ ANDRZEJ KOMOLKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-31
2017-05-26
PIOTR ŚMIERZCHAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-26
2018-02-23
WOJCIECH RESZKA
PREZES ZARZĄDU
2004-12-17
2005-03-15
EDWARD OSSOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-03-15
2006-09-21
EDWARD OSSOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-09-21
2013-07-15
PAWEŁ ANDRZEJ KOMOLKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-16
2018-02-23
PIOTR ROBERT ZALEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-02-23
2018-11-27
2004-12-17
2008-09-23
"PORTY ŻEGLUGI BYDGOSKIEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-12-17
2018-06-15
PRZEMYSŁOWA, 8, BYDGOSZCZ, 85-758, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie