KRS 0000045848
NIP8961004606
REGON93091301900000
Nazwa"ODRATRANS - STOCZNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaODRATRANS - STOCZNIA
Data rejestracji 24 wrz 2001 (23 lata temu) 24 wrz 2001
Data usunięcia 14 sty 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŚCIERZYŃSKA, 9, WROCŁAW, 51-416, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#3511 PRODUKCJA I NAPRAWA STATKÓW #281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓWRAFAŁ ALEKSANDER BROLL
Prokurent
2009-06-16
2009-11-03
PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
FRANCISZEK WESOŁOWSKI
Prokurent
2009-06-16
2009-11-03
PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Wspólnik
2004-04-27
2011-01-14
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)
93005536600000
"ODRATRANS" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-09-24
2004-04-27
100 (SŁOWNIE: STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
930055366
JACEK ZAWODNY
Członek Organu Nadzoru
2006-04-24
2007-12-21
ADAM GLISZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-12-21
2008-04-04
SEBASTIAN PIOTR DZIADEK
Członek Organu Nadzoru
2007-12-21
2008-04-04
ROBERT BAACK
Członek Organu Nadzoru
2007-12-21
2008-04-04
ANDRZEJ SOCZEK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-27
2007-12-21
JERZY MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-27
2006-08-04
ANDRZEJ DARIUSZ KLIMEK
Członek Organu Nadzoru
2005-02-03
2007-12-21
ANDRZEJ FOLCIK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-27
2006-08-04
EDWARD OSSOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-27
2004-07-05
LUDWIK JAN HEINSCH
Likwidator
2009-11-03
2011-01-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU RAZEM Z PROKURENTEM.
JANUSZ DZIEKAN
PREZES ZARZĄDU
2001-09-24
2004-03-16
ANDRZEJ DARIUSZ KLIMEK
PREZES ZARZĄDU
2004-03-16
2005-02-03
RYSZARD STEFAN GÓRECKI
PREZES ZARZĄDU
2005-02-03
2006-08-04
RYSZARD STEFAN GÓRECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-08-04
2006-12-13
PIOTR LUBIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-08-04
2009-06-16
MICHAŁ SAMOL
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-12-13
2008-11-25
DARIUSZ KARKOS
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-11-25
2009-06-16
DARIUSZ KARKOS
PREZES ZARZĄDU
2009-06-16
2009-11-03
2001-09-24
2009-11-03
"ODRATRANS - STOCZNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-24
2004-03-16
KWIDZYŃSKA, 2, WROCŁAW, 51-416, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie