KRS 0000251282
NIP5213374773
REGON14042960200000
NazwaIBERDROLA ENGINEERING AND CONSTRUCTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIBERDROLA ENGINEERING AND CONSTRUCTION POLAND
Data rejestracji 17 lut 2006 (19 lat temu) 17 lut 2006
Data usunięcia 29 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI, 69, WARSZAWA, 02-626, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213374773
data rejestracji 15 lut 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #951 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #0240Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAIBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U.
Wspólnik
2006-02-17
2020-01-29
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
FERNANDO SANTISIMA VALVERDE TAURONI
Likwidator
2019-05-09
2020-01-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ALFONSO GABARRÓN COMAS
PREZES ZARZĄDU
2006-02-17
2009-03-23
FERNANDO GALLINAS VICTORIANO
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-17
2011-09-30
CARLOS SERRANO RODRIGUEZ
PREZES ZARZĄDU
2009-03-23
2012-07-13
JACOBO ÁLVAREZ CORREA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-30
2014-07-02
FRANCISCO DE BORJA GARCIA RUIZ
PREZES ZARZĄDU
2012-07-13
2013-06-14
BORJA GARAY IBARRECHE
PREZES ZARZĄDU
2013-06-14
2014-07-02
BORJA GARAY IBARRECHE
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-02
2016-02-04
ENRIQUE PICATOSTE CALVO
PREZES ZARZĄDU
2014-07-02
2017-09-07
FERNANDO VALVERDE TAURONI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-04
2019-05-09
FRANCISCO JAVIER SESMA SOLIS
PREZES ZARZĄDU
2017-09-07
2019-05-09
2006-02-17
2019-05-09
IBERDROLA ENGINEERING AND CONSTRUCTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie