KRS 0000090178
NIP6692316626
REGON33130681400000
Nazwa"ENERGIA WIATROWA KARŚCINO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENERGIA WIATROWA KARŚCINO
Data rejestracji 11 lut 2002 (23 lata temu) 11 lut 2002
Data usunięcia 08 lis 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WAŃKOWICZA, 17A, KOSZALIN, 75-950, KOSZALIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 640250000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCISEEBA INTERNATIONAL GMBH Z SIEDZIBĄ W STEMWEDE
Wspólnik
2002-02-11
2005-03-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
WFL WINDFARMER AG Z SIEDZIBĄ W ZUG
Wspólnik
2005-03-23
2005-12-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁ
Wspólnik
2006-08-28
2012-11-08
1.280.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚĆI 640.250.000,00 ZŁ.
01742091500000
OFPLAN PROJEKTIERUNGS-LOGISTIK GMBH
Wspólnik
2005-12-16
2006-08-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 TYSIĘCY ZŁOTYCH
NORBERT ORTH
Prokurent
2005-12-16
2007-04-05
ŁĄCZNA
HEINER BERNHARDT GERBRACHT
Prokurent
2002-02-11
2005-03-23
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA ŁĄCZNA. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR DO SPRAW KONTROLI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR DO SPRAW KONTROLI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
EWALD SEEBODE
PREZES ZARZĄDU
2002-02-11
2005-03-23
ADAM STADNIK
PREZES ZARZĄDU
2005-03-23
2005-12-16
HEIKO BETZ
PREZES SPÓŁKI
2005-12-16
2006-08-28
KRZYSZTOF STADNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-16
2006-08-28
JUAN RAMON GUZMAN ACEITUNO
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-28
2006-09-28
RAFAEL DE ICAZA DE LA SOTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-28
2009-02-04
RAFAEL DE ICAZA DE LA SOTA
CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR DO SPRAW KONTROLI.
2009-02-04
2010-08-31
ANDRES BARTRINA PRAT
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-28
2011-10-05
PABLO CANALES ABAITUA
CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR DO SPRAW KONTROLI
2010-08-31
2011-01-07
CÉSAR CALVO HERNÁEZ
CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR DO SPRAW KONTROLI
2011-01-07
2012-11-08
2002-02-11
2004-02-26
1-GO MAJA, 12, KOSZALIN, 75-800, KOSZALIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie