KRS 0000406512
NIP5842725982
NazwaAEGIR 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAEGIR 3
Data rejestracji 27 gru 2011 (13 lat temu) 27 gru 2011
Data usunięcia 27 mar 2015 27 mar 2015
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. GRUNWALDZKA, 472, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#3511 PRODUKCJA I NAPRAWA STATKÓW #3512 PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513 DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514 HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #353 PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH I KOSMICZNYCH #411 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4221 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4312 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4671 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #611 MORSKI I PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #643 DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8299 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2011-12-27
2012-10-17
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000 ZŁOTYCH (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
19166811000000
Wspólnik
2012-10-17
2014-02-24
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
77130841300000
Wspólnik
2014-02-24
2015-03-27
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
19290267600000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ARKADIUSZ BAKIERZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-12-27
2013-08-08
MACIEJ KAMIL BORA
PREZES ZARZĄDU
2013-08-08
2015-03-27
2011-12-27
2014-02-24
ALEJA GRUNWALDZKA, 186, GDAŃSK, 80-266, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie