KRS 0000511950
NIP7262379688
REGON47234388100000
NazwaLEARNING SYSTEMS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaLEARNING SYSTEMS POLAND
Data rejestracji 02 cze 2014 (10 lat temu) 02 cze 2014
Data usunięcia 25 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ALEJA SOLIDARNOŚCI, 117, WARSZAWA, 00-140, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 930066,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 930066,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji930066
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCHTOMASZ PIETRZAK
Członek Organu Nadzoru
2016-02-29
2018-10-25
ADAM KRZYSZTOF IMIEŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-01-04
2018-10-25
MACIEJ DROZD
Członek Organu Nadzoru
2014-06-02
2014-09-16
DANIEL HAIMOVIC
Członek Organu Nadzoru
2014-09-16
2016-02-29
ŁUKASZ WASZAK
Członek Organu Nadzoru
2014-06-02
2018-10-25
MATEUSZ SŁABOSZ
Członek Organu Nadzoru
2014-06-02
2016-02-29
MACIEJ WOJCIECH DYJAS
Członek Organu Nadzoru
2014-06-02
2016-02-29
ANTONIO ZARAGOZA QUINONERO
Członek Organu Nadzoru
2016-02-29
2018-01-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PREZES ZARZĄDU
AGATA SCHEFFNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-02
2016-04-09
MARIUSZ BUGAJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-02
2016-11-10
MAGDA MARIA PLESKACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-02
2017-01-17
PIOTR STANISŁAW MOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-02
2016-11-10
DOROTA MARIA ŻUCHOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-02
2016-04-09
MARIUSZ KRZYSZTOF RUTOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-02
2016-03-23
JORDI DALET MALLOL
PREZES ZARZĄDU
2014-06-02
2016-03-23
BOGUSŁAWA ELŻBIETA MATUSZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-03-23
2018-10-25
RAFAŁ CZESŁAW ZBOROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-10
2018-10-25
2014-06-02
2018-10-25
SPÓŁKA AKCYJNA
2014-06-02
2018-10-25
LEARNING SYSTEMS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
2014-06-02
2018-10-25
ALEJA SOLIDARNOŚCI, 117, WARSZAWA, 00-140, WARSZAWA, POLSKA
2015-03-09
2018-10-25
8559A - NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH
2015-03-09
2018-10-25
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-03-09
2018-10-25
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-03-09
2018-10-25
58 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2015-03-09
2018-10-25
59 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
2015-03-09
2018-10-25
63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
2015-03-09
2018-10-25
70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2015-03-09
2018-10-25
74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
2015-03-09
2018-10-25
85 - EDUKACJA
2015-03-09
2018-10-25
90 - DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ
Języki obce kluczem do sukcesu zawodowego osób dorosłych z województwa śląskiego
380 498,60 zł
323 423,81 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych
Europejski Fundusz Społeczny
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie