KRS 0000673474
NIP5272807742
REGON36719145800000
NazwaPOLSKIE SZKOŁY JĘZYKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLSKIE SZKOŁY JĘZYKOWE
Data rejestracji 28 kwi 2017 (7 lat temu) 28 kwi 2017
Data usunięcia 15 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 96, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHBOOKZZ HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2017-04-28
2017-07-18
3680 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 184.000,00 ZŁ
ADVENT LIBRI (LUXEMBOURG) S.A. R.L.
Wspólnik
2017-07-18
2019-10-15
4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
TOMASZ PIETRZAK
Członek Organu Nadzoru
2017-04-28
2017-07-18
ANTONIO ZARAGOZA QUINONERO
Członek Organu Nadzoru
2017-04-28
2017-07-18
EWA STRZELCZYK
Członek Organu Nadzoru
2017-07-18
2019-10-15
MACIEJ FRANCISZEK SYSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-07-18
2019-10-15
JERZY KRZYSZTOF GARLICKI
Członek Organu Nadzoru
2017-07-18
2019-10-15
ŁUKASZ WASZAK
Członek Organu Nadzoru
2017-04-28
2017-07-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
RAFAŁ CZESŁAW ZBOROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-28
2017-07-18
BOGUSŁAWA ELŻBIETA MATUSZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-04-28
2017-07-18
PIOTR JULIUSZ KĘDRA
PREZES ZARZĄDU
2017-07-18
2019-10-15
2017-04-28
2017-07-18
UL. PAŃSKA, 97, WARSZAWA, 00-834, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie