KRS 0000332148
NIP5272605292
REGON14191153100000
NazwaWYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
Data rejestracji 25 cze 2009 (15 lat temu) 25 cze 2009
Data usunięcia 20 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 96, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 550400,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272605292
data rejestracji 06 lip 2009
status Czynny
03154010302103000725540003
BOS Centrum Biznesowe we Wrocławiu
ul. Swobodna 1 50-088 Wrocław POLSKA
57154010302103000725540001
BOS Centrum Biznesowe we Wrocławiu
ul. Swobodna 1 50-088 Wrocław POLSKA
17114010100000527915002005
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
44114010100000527915002004
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
71114010100000527915002003
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
28114010100000527915002001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
32102010260000170205687704
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
80102010260000120205689510
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
28102010260000140206350336
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
33102010260000120206350344
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.KRZYSZTOF LECH RABIAŃSKI
Beneficjent
JERZY KRZYSZTOF GARLICKI
Beneficjent
EWA STRZELCZYK
Beneficjent
JERZY KRZYSZTOF GARLICKI
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF LECH RABIAŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2009-06-25
2009-11-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
01571658600000
ADVENT LIBRI (LUXEMBOURG) S.A.R.L.
Wspólnik
2009-11-13
2017-04-20
11.008 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 550.400,00 ZŁ
PIOTR JULIUSZ KĘDRA
Prokurent
2014-10-16
2017-04-20
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
EWA STRZELCZYK
Prokurent
2014-10-16
2017-04-20
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
PIOTR JULIUSZ KĘDRA
Członek Organu Nadzoru
2010-12-08
2012-02-21
CHRISTIAN PATRICK SENYE
Członek Organu Nadzoru
2010-12-08
2012-02-21
MONIKA EWELINA MORALI EFINOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-12-08
2015-10-15
JACEK WOJCIECH KSEŃ
Członek Organu Nadzoru
2010-12-20
2011-03-11
JOACHIM DRIESSEN
Członek Organu Nadzoru
2010-12-20
2012-02-21
ROLV HAUKAS EIDE
Członek Organu Nadzoru
2010-12-20
2017-04-20
JOANNA JAMES
Członek Organu Nadzoru
2011-08-23
2016-02-15
PETER NACHTNEBEL
Członek Organu Nadzoru
2012-02-21
2017-04-20
CHRISTIAN PATRICK SENYE
Członek Organu Nadzoru
2015-06-16
2017-04-20
CHRISTIAN MICHAEL MRUCK
Członek Organu Nadzoru
2015-12-14
2017-04-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
KENNETH ANTHONY MORGAN
PREZES ZARZĄDU
2009-06-25
2010-12-08
1964-04-25
ADAM FELIKS MAŁACHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-12-08
2011-03-29
MARCIN PRZEMYSŁAW STAWOWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-08
2014-10-16
RENATA ŁAPIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-08
2012-03-26
KAROL ŻBIKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-08
2011-01-28
MICHAŁ KRZYSZTOF SEIDER
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-08
2017-04-20
JOACHIM DRIESSEN
PREZES ZARZĄDU - CZASOWO ODDELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ
2011-03-29
2011-10-27
JERZY KRZYSZTOF GARLICKI
PREZES ZARZĄDU
2011-10-27
2017-04-20
2009-06-25
2010-10-22
PAHOA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-06-25
2010-10-22
AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2010-10-22
2012-02-21
AL. JEROZOLIMSKIE, 136, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA
E-Akademia Przyszłości
37 742 392,46 zł
32 081 033,59 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
3.3. Poprawa jakości kształcenia
Europejski Fundusz Społeczny
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie