KRS 0000136030
NIP6312200433
REGON27615151200000
NazwaTMECC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTMECC
Data rejestracji 21 paź 2002 (22 lata temu) 21 paź 2002
Data usunięcia 18 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 96, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANATURHAN CALIP DINLETIR
Wspólnik
2009-04-09
2021-10-18
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2002-10-21
2008-06-10
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ.
01012174700000
PRONTO INVEST B.V.
Wspólnik
2008-06-10
2009-04-09
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
ALI IHSAN ÖLMEZ
Wspólnik
2009-04-09
2021-10-18
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
TURHAN CALIP DINLETIR
Beneficjent
TURHAN CALIP DINLETIR
Likwidator
2020-11-13
2021-10-18
ANNA MARZENA PODKOWIŃSKA
Likwidator
2005-08-31
2007-03-16
TURHAN CALIP DINLETIR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
ADAM FELIKS MAŁACHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-10-21
2005-08-31
ANNA MARZENA PODKOWIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-03-16
2008-04-09
AHMET ÖZER
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-09
2009-04-09
ALI IHSAN ÖLMEZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-09
2020-11-13
TURHAN CALIP DINLETIR
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-09
2020-11-13
2002-10-21
2005-08-31
WYDAWNICTWO"SIÓDEMKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-08-31
2007-03-16
WYDAWNICTWO "SIÓDEMKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2007-03-16
2008-04-09
WYDAWNICTWO "SIÓDEMKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-04-09
2020-11-13
TMECC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-10-21
2007-03-16
OBRZEŻNA PÓŁNOCNA, 24, MYSŁOWICE, 41-400, MYSŁOWICE, POLSKA
2007-03-16
2010-02-02
TOWAROWA, 22, WARSZAWA, 00-839, WARSZAWA, POLSKA
2010-02-02
2013-02-12
KURHAN, 10M, WARSZAWA, 02-203, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie