KRS 0000042274
NIP7270127412
REGON47075425500000
NazwaZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "UNITOP-OPTIMA" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "UNITOP-OPTIMA"
Data rejestracji 10 wrz 2001 (23 lata temu) 10 wrz 2001
Data usunięcia 27 mar 2019 27 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ANDRZEJA STRUGA, 61, ŁÓDŹ, 90-959, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8943700,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 8943700,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji178874
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHTOMASZ WIESŁAW GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-28
2018-06-20
ALEKSANDRA BUBROWIECKA
Członek Organu Nadzoru
2005-08-23
2010-05-25
MAŁGORZATA BUBROWIECKA
Członek Organu Nadzoru
2010-05-25
2013-07-16
EWA BUBROWIECKA
Członek Organu Nadzoru
2013-07-16
2018-06-20
ANNA WAWRZYŃCZAK PALYNYCZAK
Członek Organu Nadzoru
2018-06-20
2018-07-30
WŁADYSŁAW DĘBSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-06-20
2019-03-27
ARTUR ANDRZEJ MAGOLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-06-20
2019-03-27
AGATA AGNIESZKA NIESYTO
Członek Organu Nadzoru
2018-06-20
2018-07-30
ADAM MATEUSZ PIETRUSZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2018-06-20
2018-07-30
PETER JOSEPH SPINKS
Członek Organu Nadzoru
2018-07-30
2019-03-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANTONI ZBIGNIEW KUMMER
PREZES ZARZĄDU
2001-09-10
2002-12-12
PIOTR MARIAN ZAMBRZYCKI
WICEPREZES
2004-09-02
2013-06-11
GRZEGORZ JAN GRABOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-07-16
2018-06-20
GRZEGORZ JAN GRABOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-06-20
2019-03-27
AGATA AGNIESZKA NIESYTO
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-07-30
2019-03-27
PIOTR MARIAN ZAMBRZYCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-10
2002-12-12
KRZYSZTOF MARIUSZ KANKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW EKONOMICZNO-HANDLOWYCH
2001-09-10
2002-12-12
MICHAŁ KRZYSZTOF SEIDER
CZŁONEK ZARZĄDU-DYREKTOR DS.FINANSOWYCH
2018-06-20
2018-10-12
WŁADYSŁAW DĘBSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-12-12
2018-06-20
ZDZISŁAW JERZY JEKIEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-12-12
2004-09-02
2001-09-10
2004-09-02
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "AGROS-OPTIMA" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie