KRS 0000502513
NIP5252586551
REGON14715948800000
NazwaUNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaUNITOP
Data rejestracji 20 mar 2014 (10 lat temu) 20 mar 2014
Data usunięcia 24 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZECŁAWSKA, 9, WARSZAWA, 03-879, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252586551
data rejestracji 31 paź 2014
status Czynny
06114010100000557081001003
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
33114010100000557081001002
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
49114010100000557081001005
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
60114010100000557081001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
76114010100000557081001004
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKRZYSZTOF BUBROWIECKI
Beneficjent
KRZYSZTOF BUBROWIECKI
zgłaszający - komplementariusz
Wspólnik
2014-03-20
2014-10-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
14693669400000
KRZYSZTOF BUBROWIECKI
Wspólnik
2014-10-08
2018-09-24
290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 14.500,00 ZŁ
MARIA ANNA BUBROWIECKA
Wspólnik
2014-10-08
2016-08-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
TOMASZ WIESŁAW GRABOWSKI
Prokurent
2017-11-27
2018-09-24
SAMOISTNA
KRZYSZTOF BUBROWIECKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
PREZES ZARZĄDU ORAZ WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 99% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI UNIREST MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS: 0000741339) BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI UNIREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS: 0000706723).
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
BOGDAN JACEK DUDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-20
2014-10-08
KRZYSZTOF BUBROWIECKI
PREZES ZARZĄDU
2014-10-08
2018-09-24
2014-03-20
2016-07-12
PARROT 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-03-20
2014-10-08
RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie