KRS 0000591342
NIP5223048348
REGON36322790000000
NazwaSTARLING 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTARLING 6
Data rejestracji 11 gru 2015 (9 lat temu) 11 gru 2015
Data usunięcia 09 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAWspólnik
2015-12-11
2016-03-03
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000,00 ZŁ
30226663200000
JAKUB KRZYSZTOF GUBAŃSKI
Wspólnik
2016-03-03
2017-02-09
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ
BARTŁOMIEJ JAN BUCZYŃSKI
Wspólnik
2016-03-03
2017-02-09
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ
TOMASZ WIESŁAW GRABOWSKI
Wspólnik
2016-03-03
2017-02-09
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ
TOMASZ WIESŁAW GRABOWSKI
Likwidator
2016-12-01
2017-02-09
BARTŁOMIEJ JAN BUCZYŃSKI
Likwidator
2016-12-01
2017-02-09
JAKUB KRZYSZTOF GUBAŃSKI
Likwidator
2016-12-01
2017-02-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BOGDAN JACEK DUDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-11
2016-03-03
JAKUB KRZYSZTOF GUBAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-03
2016-12-01
BARTŁOMIEJ JAN BUCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-03
2016-12-01
TOMASZ WIESŁAW GRABOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-03
2016-12-01
2015-12-11
2016-12-01
STARLING 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie