KRS 0000535334
NIP7831719973
REGON36044976400000
NazwaTERN 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTERN 7
Data rejestracji 17 gru 2014 (10 lat temu) 17 gru 2014
Data usunięcia 10 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DERENIOWA, 2, WARSZAWA, 02-776, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 61693650,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7831719973
data rejestracji 02 paź 2015
status Czynny
32105010251000009031072284
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
54105010251000009031072276
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEAGNIESZKA ANNA BRYKALSKA
zgłaszający - członek zarządu
AGNIESZKA ANNA BRYKALSKA
Beneficjent
Wspólnik
2014-12-17
2015-08-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
30226663200000
SŁAWOMIR KRZYSZTOF PIOTROWSKI
Wspólnik
2015-08-14
2016-03-23
1.233.872 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61.693.600,00 ZŁOTYCH
CALCITE INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2016-03-23
2017-02-10
1.233.872 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61.693.600,00 ZŁ
AGNIESZKA ANNA BRYKALSKA
Beneficjent
UPRAWNIENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW CALCITE INVESTEMENTS LIMITED Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE, TJ. KOMANDYTARIUSZA SPÓŁKI TERN ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
BOGDAN JACEK DUDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-17
2015-08-14
SŁAWOMIR KRZYSZTOF PIOTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-08-14
2016-06-15
AGNIESZKA ANNA BRYKALSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-06-15
2017-02-10
2014-12-17
2015-08-14
UL. SEWERYNA MIELŻYŃSKIEGO, 14, POZNAŃ, 61-725, POZNAŃ, POLSKA
2015-08-14
2016-06-15
UL. RÓWNOLEGŁA, 9A, WARSZAWA, 02-235, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie