KRS 0000159379
REGON01552606400000
NazwaPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW MARGARYNY W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLSKIE PRODUCENTÓW MARGARYNY
Data rejestracji 29 lip 2003 (21 lat temu) 29 lip 2003
Data usunięcia 27 mar 2012 27 mar 2012
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres AL. KRAKOWSKA, 271, WARSZAWA, 02-133, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #7310H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJIHENRYK KAWIK
Członek Organu Nadzoru
2005-06-15
2006-07-13
GRZEGORZ GUZOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-13
2007-05-31
RAFAŁ KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-05-31
2012-03-27
WALDEMAR BŁACHNIO
Członek Organu Nadzoru
2007-05-31
2009-09-21
MIROSŁAW JANICKI
Członek Organu Nadzoru
2009-09-21
2010-05-17
MARIUSZ WITKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-09-21
2012-03-27
FERDYNAND SKRZYCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-29
2009-09-21
MAREK PIOTR KULPA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-29
2004-02-23
JERZY WACŁAW PYRGIES
Członek Organu Nadzoru
2003-07-29
2007-05-31
JACK ROBERT SAFFELL
Członek Organu Nadzoru
2003-07-29
2004-02-23
TOMASZ MICHAŁ ZDUNEK
Likwidator
2011-01-12
2012-03-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM JEGO PREZESA.
ROMAN JAROSŁAW GÓRNY
PREZES ZARZĄDU
2004-02-23
2007-05-31
MAREK PIOTR KULPA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-23
2005-06-15
JERZY ŻAŁOPA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-23
2007-05-31
ANDRZEJ JERZY JANACZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-23
2007-05-31
GRZEGORZ FURTAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-06-15
2007-05-31
MARZENNA WACHNIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-05-31
2009-09-21
PIOTR KUBISZ
WICPREZES ZARZĄDU
2007-05-31
2009-09-21
ANDRZEJ SZALKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-05-31
2011-01-12
JAROSŁAW MALINOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-05-31
2010-05-17
KRZYSZTOF POŁOMSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-05-31
2009-09-21
2003-07-29
2011-01-12
POLSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW MARGARYNY
2003-07-29
2004-02-23
DOMANIEWSKA, 41, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2004-02-23
2009-09-21
ŻURAWIA, 22, WARSZAWA, 00-515, WARSZAWA, POLSKA
2009-09-21
2011-10-03
ŁUCKA, 7/9, WARSZAWA, 00-842, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie