KRS 0000006408
NIP7781359968
REGON63963104200000
NazwaDOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaDOM MAKLERSKI BZ WBK
Data rejestracji 10 kwi 2001 (23 lata temu) 10 kwi 2001
Data usunięcia 31 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PL. WOLNOŚCI, 15, POZNAŃ, 60 - 967, UP - 9 POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 44973500,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 45073400,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji449735
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6612D UDZIELANIE POŻYCZEK PIENIEŻNYCH W CELU DOKONANIA TRANSAKCJI, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, JEŚLI TRANSAKCJA MA BYĆ DOKONANA ZA POŚREDNICTWEM DOMU MAKLERSKIEGO #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHJACEK WOJCIECH KSEŃ
Członek Organu Nadzoru
2001-04-10
2007-07-25
CORNELIUS ATHANASIUS O SULLIVAN
Członek Organu Nadzoru
2001-04-10
2001-07-13
GRZEGORZ JAN ZIÓŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-10
2007-12-21
RICHARD WILLIAM HORGAN
Członek Organu Nadzoru
2001-07-13
2003-07-09
RONAN JOHN SCULLY
Członek Organu Nadzoru
2002-04-29
2003-07-09
MACIEJ WOJCIECH WĘGRZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-29
2004-04-07
CORNELIUS ATHANASIUS O'SULLIVAN
Członek Organu Nadzoru
2003-07-09
2005-05-09
KEVIN MARIA BROWNE
Członek Organu Nadzoru
2003-10-23
2004-04-07
GRAŻYNA ZOFIA UTRATA
Członek Organu Nadzoru
2004-04-07
2006-05-15
MARCIN PĘDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-12-12
2010-01-04
PIOTR BUSZ
Prokurent
2003-06-27
2014-10-31
ŁĄCZNA
BARBARA JULIANNA NAWROT
Prokurent
2001-04-10
2014-10-31
ŁĄCZNA
FILIP LECH PASZKE
Prokurent
2006-10-12
2009-10-15
ŁĄCZNA
GRZEGORZ KOŁODZIEJCZYK
Prokurent
2010-01-04
2010-05-04
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
BARTŁOMIEJ PAWEŁ GODLEWSKI
Prokurent
2010-05-04
2014-08-26
ŁĄCZNA
AGNIESZKA MARZENA BARCIKOWSKA
Prokurent
2012-08-10
2014-10-31
ŁĄCZNA
PIOTR ŻAGAN
Prokurent
2014-10-08
2014-10-31
ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD DOMU MAKLERSKIEGO
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU DOMU MAKLERSKIEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
MARIUSZ SADŁOCHA
PREZES ZARZĄDU
2001-04-10
2014-02-11
PIOTR KONIECZKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-04-10
2003-06-27
BOGDAN PIOTR KORNACKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-04-10
2001-05-11
RYSZARD CZERWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-10
2003-06-27
RYSZARD CZERWIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-06-27
2009-10-15
JACEK ADAM IDCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-27
2014-10-31
FILIP PASZKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-10-15
2012-08-10
JOLANTA MATUSZCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-26
2014-10-31
KRZYSZTOF PIERZCHAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-06-21
2014-10-31
MARCIN GRONIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-02-11
2014-10-31
2001-04-10
2001-08-10
DOM MAKLERSKI WBK SPÓŁKA AKCYJNA
2001-04-10
2002-06-04
PLAC WOLNOŚCI, 16, POZNAŃ, 60-967, UP - 9 POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie