KRS 0000008104
NIP5212992397
REGON01492332000000
NazwaPEKAO POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPEKAO POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE
Data rejestracji 18 kwi 2001 (23 lata temu) 18 kwi 2001
Data usunięcia 19 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WOŁOSKA, 18, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20760000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 20760000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji20760
Dane podatkowe
NIP 5212992397
data rejestracji 01 kwi 1999
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 maj 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8430Z OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNESEBASTIAN WOJCIECH BOGUSŁAWSKI
Prokurent
2004-06-09
2007-07-25
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
CZESŁAWA ŁUKASIEWICZ
Prokurent
2004-06-09
2018-06-19
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ROMAN PIOTR SOSNOWSKI
Prokurent
2007-07-25
2007-08-31
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
SERGIUSZ RADOSŁAW FRĄCKOWIAK
Prokurent
2009-09-22
2010-10-26
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KAMIL KOSIŃSKI
Prokurent
2011-10-17
2018-06-19
ŁĄCZNA
IGOR CHALUPEC
Członek Organu Nadzoru
2001-04-18
2003-10-24
JERZY MARKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-04-18
2002-04-16
DARIUSZ CHORYŁO
Członek Organu Nadzoru
2001-04-18
2002-02-19
RYSZARD PETRU
Członek Organu Nadzoru
2004-06-16
2004-08-24
KRZYSZTOF LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-02-22
2015-02-13
TOMASZ ARTUR MOZER
Członek Organu Nadzoru
2014-07-11
2018-09-25
EWA JOLANTA PSZCZÓŁKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-02-13
2019-11-18
ALICJA RYSZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2015-10-06
2020-11-19
ANNA MATYSIUK
Członek Organu Nadzoru
2019-01-10
2020-08-04
JAKUB PŁAŻYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-12-07
2020-11-19
CZESŁAWA ŁUKASIEWICZ
Beneficjent
CZESŁAWA ŁUKASIEWICZ
reprezentant
TOMASZ JÓZEF BAŃKOWSKI
Likwidator
2018-06-19
2018-09-25
SŁAWOMIR MACIEJ KOLARZ
Likwidator
2018-06-19
2018-09-25
CZESŁAWA ŁUKASIEWICZ
Likwidator
2018-06-19
2020-11-19
CZESŁAWA ŁUKASIEWICZ
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1/ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE 2/ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TOMASZ JÓZEF BAŃKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-04-18
2018-06-19
SŁAWOMIR MACIEJ KOLARZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-04-18
2018-06-19
MAREK STEFAN SAKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-04-18
2018-06-19
JAROSŁAW SKORULSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-30
2003-01-07
2001-04-18
2002-04-16
PEKAO POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA
2002-04-16
2018-01-16
PEKAO PIONEER POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA
2001-04-18
2007-01-09
DOMANIEWSKA, 41, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2007-01-09
2015-12-09
DOMANIEWSKA, 41A, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie