KRS 0000173743
REGON11068091700000
Nazwa"GRUPA KONSULTINGOWA JAGIEŁŁO, WRĘBIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaGRUPA KONSULTINGOWA JAGIEŁŁO, WRĘBIAK I WSPÓLNICY
Data rejestracji 22 wrz 2003 (21 lat temu) 22 wrz 2003
Data usunięcia 17 maj 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 47, WARSZAWA, 00-071, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 728000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEWspólnik
2003-09-22
2004-10-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000ZŁ.
01200401700000
Wspólnik
2003-09-22
2004-10-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000ZŁ.
00141648700000
JACEK ZBIGNIEW CHWAŁEK
Wspólnik
2003-12-02
2010-11-29
159 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 79.500,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ WRĘBIAK
Wspólnik
2003-12-02
2011-05-17
802 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 401.000,00 ZŁ
MAGDALENA GRUSZCZYŃSKA
Wspólnik
2004-10-14
2004-11-16
139 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 69.500,00 ZŁOTYCH
ALICJA RYSZKIEWICZ
Wspólnik
2004-11-16
2011-05-17
149 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 74 500 ZŁOTYCH
PAWEŁ WACŁAW JAGIEŁŁO
Wspólnik
2004-11-16
2011-05-17
417 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 208 500 PLN
MAGDALENA GRUSZCZYŃSKA
Wspólnik
2008-11-21
2010-11-29
190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95 000 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ WRĘBIAK
PREZES ZARZĄDU
2003-09-22
2003-12-02
ANDRZEJ WRĘBIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-02
2011-05-17
PAWEŁ WACŁAW JAGIEŁŁO
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-22
2011-05-17
2003-09-22
2004-09-24
RAKOWIECKA, 36, WARSZAWA, 02-532, WARSZAWA, POLSKA
2004-09-24
2010-11-29
ROSTAFIŃSKICH, 4, WARSZAWA, 02-593, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie