KRS 0000118288
REGON00141648700000
Nazwa"PRO-INVEST INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRO-INVEST INTERNATIONAL
Data rejestracji 14 cze 2002 (22 lata temu) 14 cze 2002
Data usunięcia 24 lis 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ROSTAFIŃSKICH, 4, WARSZAWA, 02-593, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 88577,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6713 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCHMMP INVESTMENTS INCORPORATION
Wspólnik
2002-06-14
2003-09-11
358 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.819,10 ZŁOTYCH
PAWEŁ WACŁAW JAGIEŁŁO
Wspólnik
2002-06-14
2004-11-24
349 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.320,86 ZŁOTYCH
DONALD JEROME MUCHA
Wspólnik
2002-06-14
2004-01-27
605 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.493,17 ZŁ
BARBARA GÓRECKA ZACHARCZYK
Wspólnik
2002-06-14
2004-01-27
190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.518,52 ZŁOTYCH
ALICJA RYSZKIEWICZ
Wspólnik
2002-06-14
2004-11-24
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.411,31 ZŁOTYCH
Wspólnik
2004-01-27
2004-08-09
1010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.914,23 ZŁ
00141648700000
RYSZARD KAZIMIERZ RAPACKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-14
2004-06-08
ALEKSANDER SULEJEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-06-14
2004-06-08
DONALD JEROME MUCHA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-14
2004-06-08
BARBARA GÓRECKA ZACHARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-14
2004-06-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PAWEŁ WACŁAW JAGIEŁŁO
PREZES ZARZĄDU
2002-06-14
2004-11-24
ALICJA RYSZKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-14
2002-07-29
RYSZARD KAZIMIERZ MARCHELEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-14
2003-02-24
2002-06-14
2002-09-02
WITA STWOSZA, 49, WARSZAWA, 02-661, WARSZAWA, POLSKA
2002-09-02
2004-06-08
RAKOWIECKA, 36, WARSZAWA, 02-532, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie