KRS 0000060594
REGON01017268000000
NazwaPEKAO LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPEKAO LEASING
Data rejestracji 12 lis 2001 (23 lata temu) 12 lis 2001
Data usunięcia 02 kwi 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOŁOSKA, 18, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 356973000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#6521Z LEASING FINANSOWY #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7122Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7123Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #5161Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #5162Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH #5163Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5166Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEALINA JAKUBIEC
Prokurent
2001-11-12
2002-12-18
PROKURA ŁĄCZNA
MICHAŁ MARIAN KAMIŃSKI
Prokurent
2001-11-12
2002-04-23
PROKURA ŁĄCZNA
SŁAWOMIR ARKADIUSZ CHRZANOWSKI
Prokurent
2002-12-18
2003-08-21
ŁĄCZNA
TOMASZ MOTOWIDLAK
Prokurent
2001-11-12
2002-12-18
PROKURA ŁĄCZNA
Wspólnik
2003-08-04
2004-02-17
356 973 UDZIAŁY, O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1000 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 356 973 000 ZŁ
00001020500000
Wspólnik
2004-02-17
2013-04-02
356973 UDZIAŁY (SŁOWNIE: TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT TRZY), O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000 ZŁ (SŁOWNIE: TYSIĄC ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 356.973.000 ZŁ (SŁOWNIE: TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ MILIONÓW DZIEWIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH).
43056012800000
CEZARY KRZYSZTOF SMORSZCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-12
2004-07-28
FEDERICO GHIZZONI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-12
2003-01-16
EWA MARIA DĘBOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-12
2002-07-19
LUBOMIR CHARCHALIS
Członek Organu Nadzoru
2001-11-12
2003-05-08
ANDRZEJ KLAPACZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-12
2003-08-21
ARTUR ANDRZEJ CZYŻ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-19
2003-05-19
KRZYSZTOF SCHONTHALER
Członek Organu Nadzoru
2002-07-19
2002-09-18
KRZYSZTOF SCHONTHALER
Członek Organu Nadzoru
2002-12-18
2003-01-16
PIOTR KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-16
2013-04-02
DARIUSZ CHRASTINA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-16
2003-05-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: A) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB B) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TOMASZ ZBIGNIEW ŚCIBIOREK
PREZES ZARZĄDU
2001-11-12
2002-10-01
RYSZARD FRANCISZEK JĘDRZEJUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-12
2002-04-23
MICHAŁ MARIAN KAMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-23
2003-03-24
KRZYSZTOF SCHONTHALER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-18
2002-12-18
STEWART PIRNIE
PREZES ZARZĄDU
2002-10-01
2003-01-16
KRZYSZTOF SCHONTHALER
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-16
2004-02-17
JACEK TOMASZ PODGÓRSKI
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2003-03-17
2004-07-28
MARCIN TEODOR STEFANIUK
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2003-03-17
2013-04-02
PIER LUIGI PARETI
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2003-03-24
2004-04-19
MARIO AGOSTINI
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2003-05-08
2013-04-02
2001-11-12
2004-03-08
SMOCZA, 27, WARSZAWA, 01-048, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie