KRS 0000014536
REGON01644798700000
NazwaGRUPA SEPTENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA SEPTENI
Data rejestracji 22 cze 2001 (23 lata temu) 22 cze 2001
Data usunięcia 24 mar 2015 24 mar 2015
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DANIŁOWSKIEGO, 2/4, WARSZAWA, 01-833, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 90000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEWIESŁAW WEITZ
Wspólnik
2001-06-22
2015-03-24
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000 ZŁOTYCH
ANDRZEJ STEFAN KASPRZAK
Wspólnik
2001-06-22
2015-03-24
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000 ZŁOTYCH
RYSZARD MARIAN ZIĘTEK
Wspólnik
2001-06-22
2015-03-24
20 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
KRYSTYNA EWA CISZEWSKA
Wspólnik
2001-06-22
2015-03-24
20 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 10.000 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MARTA WŁADYSŁAWA DOBROWOLSKA
Wspólnik
2001-06-22
2015-03-24
20 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ALINA JAKUBIEC
Wspólnik
2001-06-22
2015-03-24
20 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
RYSZARD BRZOZOWSKI
Wspólnik
2001-06-22
2015-03-24
20 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JERZY KOCHAŃSKI
Wspólnik
2001-06-22
2015-03-24
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000 ZŁOTYCH
STANISŁAW MILEWICZ
Wspólnik
2001-06-22
2015-03-24
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000 ZŁOTYCH
ALINA JAKUBIEC
Likwidator
2014-11-05
2015-03-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
WIESŁAW WEITZ
PREZES ZARZĄDU
2001-06-22
2014-11-05
STANISŁAW MILEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-22
2014-11-05
2001-06-22
2014-11-05
"GRUPA SEPTENI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie