KRS 0000039410
REGON19178228200000
NazwaINWESTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINWESTIA
Data rejestracji 30 sie 2001 (23 lata temu) 30 sie 2001
Data usunięcia 29 sie 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KASPRZAKA, 2/8, WARSZAWA, 01-211, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 435000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6712Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWspólnik
2001-08-30
2008-08-29
435 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 435.000 ZŁOTYCH
01282058000000
Wspólnik
2001-08-30
2004-01-27
1.749 - JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.749.000 ZŁ - JEDEN MILION SIEDEMSET CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH
00622896800000
Wspólnik
2004-01-27
2004-11-26
1.749 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.749.000,00 ZŁOTYCH
19178228200000
Wspólnik
2006-08-02
2006-10-23
1.316 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.316.000 ZŁOTYCH
19178228200000
MAŁGORZATA KROKER JACHIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2003-07-21
HANNA GRAŻYNA MĄCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2003-11-28
KRZYSZTOF KANTORSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2003-11-28
MICHAŁ DWURZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-21
2003-11-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1) W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM W GRANICACH UDZIALONEGO PEŁNOMOCNICTWA 2) W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM, W GRANICACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA ALBO DWOCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM W GRANICACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA
TOMASZ DARIUSZ LOREK
PREZES ZARZĄDU
2001-08-30
2005-07-25
WALDEMAR ROBERT FOŁTYN
PREZES ZARZĄDU
2005-07-25
2008-08-29
2001-08-30
2008-08-29
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-30
2008-08-29
INWESTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-30
2008-08-29
KASPRZAKA, 2/8, WARSZAWA, 01-211, WARSZAWA, POLSKA
2001-08-30
2008-08-29
7413Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2001-08-30
2008-08-29
7414A - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2001-08-30
2008-08-29
7430Z - BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2001-08-30
2008-08-29
7440Z - REKLAMA
2001-08-30
2008-08-29
7470Z - SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW
2001-08-30
2008-08-29
7210Z - DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
2001-08-30
2008-08-29
7220Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
2001-08-30
2008-08-29
7230Z - PRZETWARZANIE DANYCH
2001-08-30
2008-08-29
7484A - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW
2001-08-30
2008-08-29
6523Z - POŚREDNICTWO FINANSOWE ZWIĄZANE GŁÓWNIE Z DYSTRYBUCJĄ ŚRODKÓW FINANSOWYCH W INNY SPOSÓB NIŻ UDZIELANIE POŻYCZEK NP. POPRZEZ LOKOWANIE W PAPIERY WARTOŚCIOWE, OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI ORAZ ZAWIERANIE TRANSAKCJI ZABEZPIECZAJĄCYCH Z WYKORZYSTANIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INSTRUMENTÓW POCHODNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie