KRS 0000169289
NIP6811850221
REGON35673980900000
Nazwa"CHEMO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCHEMO
Data rejestracji 11 sie 2003 (21 lat temu) 11 sie 2003
Data usunięcia 13 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC NIEPODLEGŁOŚCI, 25, POZNAŃ, 62-035, KÓRNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 800000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#2121Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #2122Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH #2416Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH #2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2452Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH #5145Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7440Z REKLAMA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCHERNEST TOMASZ MACENOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-11-25
2005-05-17
BOGDAN MRÓZ
Członek Organu Nadzoru
2003-11-25
2004-06-29
MAREK NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2004-07-05
2004-12-31
ZENON POKOJSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-05
2005-05-17
GRZEGORZ MARIUSZ ADAMSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-05-17
2006-02-23
WOJCIECH KOLAWA
Członek Organu Nadzoru
2005-05-17
2006-02-23
JOANNA BOGNA DEMUNTER
Członek Organu Nadzoru
2003-11-25
2004-07-05
KRZYSZTOF ADAM CIOPAŁA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-25
2006-02-23
BARBARA DANUTA CIOPAŁA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-25
2004-12-31
ADAM JAN CIOPAŁA
Wspólnik
2003-08-11
2003-11-25
20 UDZIAŁÓW, WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW:10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
KRZYSZTOF ADAM CIOPAŁA
Wspólnik
2003-08-11
2004-01-29
152 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 76 000,00 ZŁ
PIOTR ADAM CIOPAŁA
Wspólnik
2003-08-11
2004-01-29
152 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 76 000,00 ZŁ
Wspólnik
2003-11-25
2004-12-31
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200 000,00 ZŁ
01278529100000
GRZEGORZ MARIUSZ ADAMSKI
Wspólnik
2004-01-29
2006-03-31
790 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 395000 ZŁOTYCH
URSZULA JAKUBAS
Wspólnik
2004-12-31
2005-05-17
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
ROBERT RUDOWSKI
Wspólnik
2004-12-31
2005-05-17
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
ARTUR HENRYK MARCHEWKA
Wspólnik
2005-05-17
2006-04-10
810 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 405000 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF ADAM CIOPAŁA
Wspólnik
2006-03-31
2006-04-10
790 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 395000 ZŁ
Wspólnik
2006-04-10
2017-07-13
1600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800.000,00 ZŁ
19271986000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
ROBERT RUDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-31
2005-05-17
JACEK BŁAŻEK
PREZES
2006-04-10
2013-11-13
PIOTR ADAM CIOPAŁA
PREZES ZARZĄDU
2003-08-11
2006-04-10
KRZYSZTOF ADAM CIOPAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-11
2003-11-25
2003-08-11
2004-06-29
SKRZYNKA, 159, DOBCZYCE, 32-410, DOBCZYCE, POLSKA
2004-06-29
2006-04-10
STOJOWICE, 107, DOBCZYCE, 32-410, DOBCZYCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie