KRS 0000092691
NIP7393025028
REGON51086227300000
NazwaAGROCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAGROCHEM
Data rejestracji 19 lut 2002 (23 lata temu) 19 lut 2002
Data usunięcia 18 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SPICHRZOWA, 13, DOBRE MIASTO, 11-040, DOBRE MIASTO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2015Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH #2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHWspólnik
2002-02-19
2014-02-20
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 ZŁOTYCH
19057244700000
Wspólnik
2014-02-20
2018-05-18
40.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000.000,00 ZŁ
43052890000000
MAREK JERZY WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-19
2011-06-17
KATARZYNA JANISZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-03-17
2018-05-18
ANNA BOŻENA GOL
Członek Organu Nadzoru
2017-10-24
2018-05-18
ARKADIUSZ ZAWIŚLAK
Członek Organu Nadzoru
2018-01-18
2018-05-18
ANDRZEJ FRANCISZEK SYNOWIEC
Członek Organu Nadzoru
2002-02-19
2004-05-21
JACEK CIEŚLIK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-21
2011-06-17
GRAŻYNA KAMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-03-24
2011-06-17
ANDRZEJ WIESŁAW SZYMAŃCZAK
Członek Organu Nadzoru
2011-06-17
2014-02-20
HUBERT KAMOLA
Członek Organu Nadzoru
2011-06-17
2016-06-10
DARIUSZ GĘBALA
Członek Organu Nadzoru
2011-06-17
2015-07-30
DANUTA MARKIEWICZ
Prokurent
2011-11-29
2016-01-12
PROKURENT ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
MIECZYSŁAW PILGUJ
PREZES ZARZĄDU
2002-02-19
2017-10-24
MAŁGORZATA WYPYCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-12
2016-06-10
JACEK BOGUSŁAW BIELSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-18
2017-10-24
JACEK BOGUSŁAW BIELSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-10-24
2018-05-18
JACEK SZCZEPANEK
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DS. HANDLOWYCH
2011-10-21
2012-06-29
2002-02-19
2014-08-28
"AGROCHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie