KRS 0000040303
REGON43032597600000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH "ELZAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH "ELZAP"
Data rejestracji 31 sie 2001 (23 lata temu) 31 sie 2001
Data usunięcia 04 sie 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, 13, PUŁAWY, 24-110, PUŁAWY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 664160,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #9522Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGOMIECZYSŁAW ZYGMUNT WILCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2007-06-29
BOŻENA KAZIMIERA SUŁEK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2006-08-21
KRYSTYNA KOSTYRA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2006-08-21
KRZYSZTOF MARIAN GRZEBIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2006-08-21
2006-11-16
BOŻENA WRÓBEL
Członek Organu Nadzoru
2006-08-21
2007-06-29
HUBERT KAMOLA
Członek Organu Nadzoru
2008-07-14
2009-08-04
BOŻENA IRENA SUMOREK
Członek Organu Nadzoru
2006-11-16
2008-07-14
MIECZYSŁAW WIEJAK
Członek Organu Nadzoru
2007-06-29
2007-10-30
WOJCIECH HENRYK SZMYŁA
Członek Organu Nadzoru
2007-06-29
2008-07-14
ANDRZEJ JANUSZ KOPACZ
Członek Organu Nadzoru
2007-10-30
2008-07-14
Wspólnik
2001-08-31
2009-08-04
1072 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600 320,00 ZŁ.
43052890000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ : - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A JEŻELI CZYNNOŚĆ PRAWNA OBEJMUJE ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O RÓNOWARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 1500 /JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET/ EURO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWWO.
GRZEGORZ MAZUR
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-31
2005-07-22
GRZEGORZ MAZUR
PREZES ZARZĄDU
2005-07-22
2008-07-14
JERZY WŁADYSŁAW WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-07-14
2009-08-04
JERZY GRZEGORZ FLAK
PREZES
2001-08-31
2005-07-22
2001-08-31
2009-05-28
AL.1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, 13, PUŁAWY, 24-100, PUŁAWY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie