KRS 0000042040
NIP5250004326
REGON01000039200000
NazwaSTOŁECZNE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU OPAŁEM I MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTOŁECZNE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU OPAŁEM I MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI
Data rejestracji 12 wrz 2001 (23 lata temu) 12 wrz 2001
Data usunięcia 28 kwi 2015 Invalid date
Forma prawnaPRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE
Adres STANIEWICKA, 1A, WARSZAWA, 03-310, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (30)
#3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4753Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIMAŁGORZATA GRAŻYNA KAMIŃSKA
Pełnomocnik
2008-12-31
2009-06-17
PEŁNOMOCNIK DO SPRAW PRYWATYZACJI JEDNOOSOBOWO
MARZANNA ZAWISTOWSKA
Pełnomocnik
2009-08-26
2012-09-11
DO DOKONYWANIA W IMIENIU STOŁECZNE PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLU OPAŁEM I MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z DYREKTOREM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB JEGO ZASTĘPCĄ CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRE OBEJMUJĄ ROZPORZĄDZENIE PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH LUB KTÓRE MOGĄ SPOWODOWAĆ ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORSTWA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH.
WOJCIECH SAŁADYK
Likwidator
2012-09-11
2015-04-28
TOMASZ MARIUSZ BARTECZEK
Likwidator
2001-09-12
2002-07-19
WACŁAW JAN PAWLAK
Likwidator
2002-07-19
2005-10-20
WACŁAW JAN PAWLAK
Likwidator
2005-10-20
2006-09-20
JANUSZ ANDRZEJ ŚCISKALSKI
Likwidator
2006-09-20
2008-12-31
WOJCIECH SAŁADYK
Likwidator
2009-06-17
2011-09-30
ZDZISŁAWA NADANA
Członek Organu Nadzoru
2005-10-26
2009-05-21
MAŁGORZATA ŁAJSZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2005-10-26
2006-04-20
MARIUSZ BOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-10-26
2006-04-20
DOROTA GAWOT
Członek Organu Nadzoru
2006-04-20
2007-11-06
TOMASZ LIPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-04-20
2007-11-06
JANUSZ PACZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-11-06
2008-08-25
KRZYSZTOF ZGORZELSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-11-06
2008-08-25
ZENON POKOJSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-08-25
2009-05-21
KRZYSZTOF ZGORZELSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-08-25
2009-05-21
ANNA KOWALIK
DYREKTOR
2011-11-22
2012-01-13
WOJCIECH SAŁADYK
DYREKTOR
2012-01-13
2012-09-11
2001-09-12
2009-05-21
STOŁECZNE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU OPAŁEM I MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI
2009-05-21
2009-06-17
STOŁECZNE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU OPAŁEM I MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI W PRYWATYZACJI
2001-09-12
2013-04-19
ORDYNACKA, 11, WARSZAWA, 00-364, WARSZAWA, POLSKA
2013-04-19
2014-09-23
MARSZAŁKOWSKA, 115, WARSZAWA, 00-102, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie