KRS 0000031181
REGON39074951400000
Nazwa"CCC FACTORY M. GNYCH" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaCCC FACTORY M. GNYCH
Data rejestracji 22 sie 2001 (23 lata temu) 22 sie 2001
Data usunięcia 07 lip 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres STREFOWA, 9, POLKOWICE DOLNE, 59-101, POLKOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#1822A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA #1822B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA #1823Z PRODUKCJA BIELIZNY #1824Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #1830Z WYPRAWIANIE I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH; PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH #1910Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU #1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #1930A PRODUKCJA OBUWIA, Z WYJĄTKIEM SPORTOWEGO #1930B PRODUKCJA OBUWIA SPORTOWEGO #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2112Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY #2125Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3001Z PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM.LESZEK JÓZEF GACZOREK
Wspólnik
2001-08-22
2004-07-07
JAROSŁAW MIROSŁAW KALISZ
Wspólnik
2001-08-22
2002-11-06
RENATA MIŁEK
Wspólnik
2001-08-22
2004-07-07
2024-04-29
TERESA JADWIGA ZIOŁA
Wspólnik
2001-08-22
2004-07-07
LECH KAZIMIERZ CHUDY
Wspólnik
2001-08-22
2004-07-07
ROBERT KRZYSZTOF PROCYSZYN
Wspólnik
2001-08-22
2003-03-04
DARIUSZ MAREK MIŁEK
Wspólnik
2001-08-22
2004-07-07
SŁAWOMIR TOMASZ MAJ
Wspólnik
2001-08-22
2002-11-28
IRENEUSZ KRZYSZTOF KOSTRZEWA
Wspólnik
2001-08-22
2002-11-28
ANDRZEJ JERZY TRYPOLIN
Wspólnik
2001-08-22
2002-11-28
MARIUSZ KAZIMIERZ GNYCH
Prokurent
2002-11-06
2003-03-04
SAMOISTNA
KRYSTYNA SIWAK
Prokurent
2003-06-28
2004-07-07
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ MARIUSZ KAZIMIERZ GNYCH SAMODZIELNIE
MARIUSZ KAZIMIERZ GNYCH
Członek Organu Reprezentacji
2003-04-02
2004-07-07
ROBERT KRZYSZTOF PROCYSZYN
Członek Organu Reprezentacji
2001-08-22
2003-04-02
2001-08-22
2003-03-04
"CCC ASPENT R. PROCYSZYN" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2001-08-22
2002-04-16
STREFOWA, 6, POLKOWICE DOLNE, 59-101, POLKOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie