KRS 0000302367
NIP1181947926
REGON14136711600000
NazwaVICTORIA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVICTORIA HOLDING
Data rejestracji 26 mar 2008 (16 lat temu) 26 mar 2008
Data usunięcia 09 mar 2022 09 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL.JANA PAWŁA II, 15, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 71249000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 71249000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji71249000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPAWEŁ NARKIEWICZ
reprezentant
PAWEŁ NARKIEWICZ
Beneficjent
TOMASZ TARCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-03-26
2009-06-09
DARIUSZ MIŁEK
Członek Organu Nadzoru
2009-02-09
2009-12-24
ZDZISŁAW ARTUR JAROŃ
Członek Organu Nadzoru
2009-02-09
2009-06-09
MICHAŁ WRZESIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-02-09
2009-12-24
MARCIN DAMIAN JUSZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2009-12-24
2013-01-31
AGNIESZKA JANKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-03-26
2009-02-09
ADAM MIECZYSŁAW NARKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-03-26
2013-01-31
JAKUB STEFAN SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-03-26
2009-12-24
TOMASZ PRZEMYSŁAW HERCZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-03-26
2009-12-24
MICHAŁ JACEK CZAJA
Członek Organu Nadzoru
2009-12-24
2010-02-08
PAWEŁ NARKIEWICZ
Likwidator
2020-10-23
2022-03-09
PAWEŁ NARKIEWICZ
Beneficjent
AKCJONARIUSZ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PAWEŁ NARKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-03-26
2009-09-10
ROBERT KRZYSZTOF PROCYSZYN
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-03-26
2009-09-10
ROBERT KRZYSZTOF PROCYSZYN
PREZES ZARZĄDU
2009-09-10
2009-12-24
JANUSZ KAROL TOBOLEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-09
2009-09-10
TOMASZ TARCZYŃSKI
WICEPREZES
2009-09-10
2009-12-24
PAWEŁ NARKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-12-24
2011-09-20
ZBIGNIEW EUGENIUSZ PIOTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-09-20
2013-10-31
MARCIN DAMIAN JUSZCZAK
PREZES ZARZĄDU
2015-03-24
2016-12-21
ANETA FRUKACZ
PREZES ZARZĄDU
2016-12-21
2019-10-03
PAWEŁ NARKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2019-10-03
2020-10-23
2008-03-26
2020-10-23
VICTORIA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
2008-03-26
2009-06-09
SIERAKOWSKA, 21, ŁOMIANKI, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie