KRS 0000038608
REGON01675644100000
NazwaABN AMRO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaABN AMRO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Data rejestracji 28 sie 2001 (23 lata temu) 28 sie 2001
Data usunięcia 09 sty 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres 1-GO SIERPNIA, 8 A, WARSZAWA, 02-134, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3000000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6712Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMIANDRZEJ KOSIŃSKI
Prokurent
2001-08-28
2003-01-09
ODDZIELNA
MARIUSZ PAWEŁ KACZYŃSKI
Prokurent
2001-08-28
2003-01-09
ODDZIELNA
RAIMONDO EGGINK
Likwidator
2001-11-15
2003-01-09
JACEK STANKIEWICZ
Likwidator
2001-11-15
2003-01-09
CORNELIS JOHANNES DE KONING
Członek Organu Nadzoru
2001-08-28
2003-01-09
JOHAN GERRIT BANNINK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-28
2003-01-09
BRYAN KENNETH CRESSWELL
Członek Organu Nadzoru
2001-08-28
2003-01-09
JAN JAAP HAZENBERG
Członek Organu Nadzoru
2001-08-28
2003-01-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
RAIMONDO EGGINK
PREZES ZARZĄDU
2001-08-28
2001-11-15
JAN JAAP HAZENBERG
ODDELEGOWANY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ DO CZASOWEGO WYKONYWANIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2001-08-28
2001-11-15
2001-08-28
2001-11-15
ABN AMRO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie