KRS 0000230121
NIP8971702186
REGON02002379300000
NazwaP.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaP.R.E.S.C.O. GROUP
Data rejestracji 09 mar 2005 (20 lat temu) 09 mar 2005
Data usunięcia 23 lut 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL.JANA PAWŁA II, 15, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 605000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8971702186
data rejestracji 17 mar 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 wrz 2023
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKRZYSZTOF PIWOŃSKI
Wspólnik
2005-03-09
2010-06-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
TOMASZ JACEK PIOTROWSKI
Wspólnik
2005-03-09
2007-09-13
20 (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
WOJCIECH JAKUB ANDRZEJEWSKI
Wspólnik
2007-09-13
2010-06-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
PIWONSKI INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2010-06-14
2011-02-23
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-09-13
2009-10-12
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000 ZŁOTYCH
57204788900000
ANDRZEJEWSKI INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2010-06-14
2011-02-23
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU ALBO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
TOMASZ JACEK PIOTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-03-09
2006-09-06
KRZYSZTOF PIWOŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-09
2006-09-06
TOMASZ GÓRCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-09-06
2007-01-26
KAMIL MUSIAŁ
PREZES ZARZĄDU
2007-01-26
2007-09-13
WOJCIECH JAKUB ANDRZEJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-13
2008-02-25
WOJCIECH JAKUB ANDRZEJEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-25
2011-02-23
KAMIL MUSIAŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-13
2008-02-25
KRZYSZTOF PIWOŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-09-13
2011-02-23
2005-03-09
2006-09-06
"PROFIRMA SOFTWARE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-09-06
2009-10-29
P.R.E.S.C.O. DEBT MANAGEMENT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-03-09
2006-09-06
NOWY TARG, 28, WROCŁAW, 50-141, WROCŁAW, POLSKA
2006-09-06
2007-09-13
BARKOCIŃSKA, 6, WARSZAWA, 03-543, WARSZAWA, POLSKA
Km 27/23
2024-01-19
2024-06-19
9799.2 PLN
IV P 118/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Monika Sachno Kancelaria Komornicza nr XIV w Warszawie
KM 519/23
2024-01-11
2024-07-01
2183.4 PLN
I C 358/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Mateusz Kurek Kancelaria Komornicza nr XI w Warszawie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie