KRS 0000297836
NIP7010129466
REGON14129891200000
NazwaARPIO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARPIO 2
Data rejestracji 30 sty 2008 (17 lat temu) 30 sty 2008
Data usunięcia 16 cze 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -----, -----, WARSZAWA, -----, -----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5530A RESTAURACJE #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7420B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNO- POSZUKIWAWCZA #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7450B DZIAŁALNOŚĆ JEDNOOSOBOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WYŁĄCZNIE NA RZECZ JEDNEGO PODMIOTU #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #6521Z LEASING FINANSOWY #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAPIOTR JÓZEF PARTYGA
Wspólnik
2008-01-30
2011-11-28
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49000 ZŁOTYCH
ARTUR ANDRZEJ RZEPECKI
Wspólnik
2008-01-30
2010-03-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁOTYCH
HOLDING TC SPÓŁKA AKCYJNA W ORGANIZACJI
Wspólnik
2011-11-28
2016-06-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
ARTUR ANDRZEJ RZEPECKI
Prokurent
2008-01-30
2009-09-24
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR JÓZEF PARTYGA
Prokurent
2008-01-30
2010-03-15
PROKURA SAMOISTNA
JACEK RYSZARD SKIRZYŃSKI CIS
Kurator
2014-12-19
2016-06-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MAJA MEISSNER FILIPEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-30
2009-09-24
ARTUR ANDRZEJ RZEPECKI
PREZES ZARZĄDU
2009-09-24
2010-03-15
PIOTR JÓZEF PARTYGA
PREZES ZARZĄDU
2010-03-15
2011-11-28
PIOTR STEFAŃCZYK
VICE PREZES ZARZĄDU
2010-03-15
2010-08-06
ZBIGNIEW EUGENIUSZ PIOTROWSKI
PREZES
2011-11-28
2013-10-31
MICHAŁ MACIEJ GIERGIELEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-01-30
2009-09-24
2008-01-30
2013-05-15
WIEJSKA, 20, WARSZAWA, 00-490, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie