KRS 0000171944
NIP5260203895
REGON01156682000000
NazwaMEX-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMEX-SYSTEM
Data rejestracji 05 wrz 2003 (21 lat temu) 05 wrz 2003
Data usunięcia 14 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHEŁMSKA, 21, WARSZAWA, 00-724, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #9302Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJOANNA LATOSZEK
Prokurent
2004-02-09
2012-01-11
PROKURA SAMOISTNA
JACEK RYSZARD SKIRZYŃSKI CIS
Kurator
2017-08-18
2018-02-14
WOJCIECH LATOSZEK
Wspólnik
2003-09-05
2012-01-11
310 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31000 ZŁOTYCH
MARIA IRENA BIAŁOBŁOCKA
Wspólnik
2003-09-05
2012-01-11
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4000 ZŁOTYCH NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ W CZĘŚCIACH RÓWNYCH (PO 1/2) Z ANNĄ BEATĄ BIAŁOBŁOCKĄ
ANNA BEATA BIAŁOBŁOCKA
Wspólnik
2003-09-05
2012-01-11
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4000 ZŁOTYCH NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ W CZĘŚCIACH RÓWNYCH (PO 1/2) Z MARIĄ IRENĄ BIAŁOBŁOCKĄ
JOANNA LATOSZEK
Wspólnik
2003-10-15
2012-01-11
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15000 ZŁOTYCH
WOJCIECH STEFAN KOSIŃSKI
Wspólnik
2012-01-11
2018-02-14
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
WOJCIECH LATOSZEK
PREZES ZARZĄDU
2003-09-05
2012-01-11
WOJCIECH STEFAN KOSIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-01-11
2013-11-19
2006-11-16
2009-03-18
CZERNIAKOWSKA, 73/79, WARSZAWA, 00-718, WARSZAWA, POLSKA
2003-09-05
2006-11-16
MOKOTOWSKA, 49, WARSZAWA, 00-950, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie