KRS 0000871824
NIP7792428503
REGON36080436600000
NazwaSENDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSENDIT
Data rejestracji 02 gru 2020 (4 lata temu) 02 gru 2020
Data usunięcia 03 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 5, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@SENDIT.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAZBIGNIEW ANDRZEJ PTASZYŃSKI
Beneficjent
ALEKSANDRA ZAWADZKA
Beneficjent
ZBIGNIEW ANDRZEJ PTASZYŃSKI
reprezentant
ALEKSANDRA ZAWADZKA
reprezentant
MICHAŁ GOLDMANN
Wspólnik
2020-12-02
2021-08-05
1.250 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000 (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WOJCIECH KLIBER
Wspólnik
2020-12-02
2021-08-05
1.250 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000 (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2020-12-02
2021-08-05
1.250 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000 (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
38423721000000
Wspólnik
2020-12-02
2021-01-19
1.250 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000 (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
30248608400000
Wspólnik
2021-01-19
2021-08-05
1.250 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000 (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
30248608400000
Wspólnik
2021-08-05
2021-12-03
5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH
14196379800000
Wspólnik
2021-12-03
2022-10-03
5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 ZŁOTYCH
36732893400000
KATARZYNA IWANIUK
Prokurent
2021-08-05
2022-10-03
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ZBIGNIEW ANDRZEJ PTASZYŃSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ALEKSANDRA ZAWADZKA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY BĘDZIE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁĄJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZBIGNIEW ANDRZEJ PTASZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-12-02
2022-10-03
MICHAŁ GOLDMANN
PREZES ZARZĄDU
2020-12-02
2021-08-05
WOJCIECH KLIBER
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-12-02
2021-08-05
ALEKSANDRA ZAWADZKA
PREZES ZARZĄDU
2021-08-05
2022-10-03
2020-12-02
2021-02-10
UL. WAGONOWA, 2B, WROCŁAW, 53-609, WROCŁAW, POLSKA
2021-02-10
2021-08-05
UL. WAGONOWA, 2, WROCŁAW, 53-609, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie