KRS 0000335110
NIP7010194877
REGON14196379800000
NazwaR2G POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaR2G POLSKA
Data rejestracji 17 sie 2009 (15 lat temu) 17 sie 2009
Data usunięcia 11 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 56900,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010194877
data rejestracji 27 sie 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIGRZEGORZ SŁAWOMIR IWANIUK
Beneficjent
ALEKSANDRA ZAWADZKA
reprezentant
GRZEGORZ SŁAWOMIR IWANIUK
reprezentant
MARCIN HENRYK SUSMANEK
reprezentant
GRZEGORZ DOMAN KRASNY KRASIŃSKI
Wspólnik
2009-08-17
2014-02-25
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000,00 ZŁOTYCH
GRZEGORZ SŁAWOMIR IWANIUK
Wspólnik
2009-08-17
2021-06-29
85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500,00 ZŁOTYCH
RADOSŁAW NAWROCKI
Wspólnik
2009-08-17
2021-03-09
145 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.500 ZŁOTYCH
POLINVEST 6 SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Wspólnik
2017-08-17
2021-03-09
279 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.900 ZŁOTYCH
Wspólnik
2021-03-09
2022-04-11
569 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 56.900,00 ZŁOTYCH
36732893400000
DARIUSZ ROBERT GÓRKA
Członek Organu Nadzoru
2017-08-17
2019-06-28
MARCIN JERZY WĘŻYK
Członek Organu Nadzoru
2017-08-17
2021-04-09
RADOSŁAW NAWROCKI
Członek Organu Nadzoru
2018-08-31
2021-03-09
DAWID MAREK SUKACZ
Członek Organu Nadzoru
2019-06-28
2021-03-09
EDGAR KOLESNIK
Członek Organu Nadzoru
2021-03-09
2022-04-11
BOGUSŁAW KUŁAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-04-09
2022-04-11
SYLWESTER MARIAN URBANEK
Członek Organu Nadzoru
2021-03-09
2022-04-11
MARCIN PAWEŁ KUŚMIERZ
Członek Organu Nadzoru
2021-03-09
2022-04-11
BOGUSŁAW KUŁAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-08-17
2021-03-09
MAREK MODECKI
Członek Organu Nadzoru
2017-08-17
2021-03-09
GRZEGORZ SŁAWOMIR IWANIUK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W SPÓŁCE W PRZYPADKU OKREŚLONYM A ERT.2 UST.2 PKT1.A TIRRET 5
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
GRZEGORZ DOMAN KRASNY KRASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-08-17
2013-08-26
GRZEGORZ DOMAN KRASNY KRASIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-26
2014-02-25
RADOSŁAW NAWROCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-17
2018-08-31
GRZEGORZ SŁAWOMIR IWANIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-17
2022-04-11
DOMINIK ARTUR BIEGAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-08-17
2019-06-28
MARCIN HENRYK SUSMANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-31
2022-04-11
KRZYSZTOF DOMAGAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-06-28
2021-04-09
ALEKSANDRA ZAWADZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-04-09
2022-04-11
2009-08-17
2013-08-26
NIEMCEWICZA, 7/9, WARSZAWA, 02-022, WARSZAWA, POLSKA
2013-08-26
2018-01-17
JÓZEFA I JANA ROSTAFIŃSKICH, 4, WARSZAWA, 02-593, WARSZAWA, POLSKA
Zakup i wdrożenie systemu B2B do automatycznej wymiany danych pomiędzy R2G Polska sp. z o.o. a partnerami biznesowymi.
1 200 800,00 zł
506 940,00 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 15 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie