KRS 0000633398
NIP9512220784
REGON14095244000000
NazwaSZKOŁA MIĘDZYNARODOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSZKOŁA MIĘDZYNARODOWA
Data rejestracji 25 sie 2016 (8 lat temu) 25 sie 2016
Data usunięcia 17 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. JAGIELSKA, 2, WARSZAWA, 02-886, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 168300,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 168300,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji168300
Dane podatkowe
NIP 9512220784
data rejestracji 29 cze 2007
status Zwolniony
30109018830000000157254974
SANPL 9 Oddział w Warszawie
ul.Złota 44 00-120 Warszawa POLSKA
17191010482258940017880001
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
34191010482258313224880001
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8520Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8510Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE #8531A OPIEKA CAŁKOWITA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY #8531B POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #8531C LICEA PROFILOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCHBOGUSŁAW KUŁAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-07-02
2021-06-17
ARKADIUSZ SŁAWOMIR GRABALSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-08-25
2021-06-17
BARBARA IRENA TOPOL
Członek Organu Nadzoru
2016-08-25
2018-07-02
JACEK KUŁAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-08-25
2018-07-02
EWA MONIKA KARZEL GONTARD
Członek Organu Nadzoru
2017-10-03
2021-06-17
BOGUSŁAW KUŁAKOWSKI
Beneficjent
WIOLETTA MARIA KUŁAKOWSKA
Beneficjent
WIOLETTA MARIA KUŁAKOWSKA
zgłaszający - członek zarządu
BOGUSŁAW KUŁAKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WIOLETTA MARIA KUŁAKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WIOLETTA MARIA KUŁAKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-08-25
2021-06-17
2016-08-25
2021-06-17
SPÓŁKA AKCYJNA
2016-08-25
2021-06-17
SZKOŁA MIĘDZYNARODOWA SPÓŁKA AKCYJNA
2016-08-25
2021-06-17
UL. JAGIELSKA, 2, WARSZAWA, 02-886, WARSZAWA, POLSKA
2016-08-25
2021-06-17
8520Z - SZKOŁY PODSTAWOWE
2016-08-25
2021-06-17
8510Z - WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
2016-08-25
2021-06-17
8531A - GIMNAZJA
2016-08-25
2021-06-17
8531B - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
2016-08-25
2021-06-17
8531C - LICEA PROFILOWANE
2016-08-25
2021-06-17
8560Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
2016-08-25
2021-06-17
8551Z - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
2016-08-25
2021-06-17
8552Z - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
2016-08-25
2021-06-17
8559B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2016-08-25
2021-06-17
8559A - NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH
Data ostatniej aktualizacji: 15 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie