KRS 0000204554
NIP5170084582
REGON69178135000000
NazwaAHB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAHB
Data rejestracji 21 kwi 2004 (20 lat temu) 21 kwi 2004
Data usunięcia 16 paź 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STAROMIEJSKA, 75, RZESZÓW, 35-240, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #551 USŁUGI HOTELARSKIE #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYMJERZY ANDRZEJ PELCZARSKI
Wspólnik
2004-04-21
2008-10-16
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ
URSZULA PELCZARSKA
Wspólnik
2004-04-21
2007-03-09
10 UDZIAŁÓW, 5.000 ZŁOTYCH
JACEK KUŁAKOWSKI
Wspólnik
2007-03-09
2008-10-16
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ
ADAM JERZY GUGULSKI
Wspólnik
2007-03-09
2008-10-16
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ
MAREK GERARD SKOŁUBA
Wspólnik
2007-03-09
2008-10-16
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ
JERZY ANDRZEJ PELCZARSKI
Likwidator
2008-02-26
2008-10-16
JACEK KUŁAKOWSKI
Likwidator
2008-02-26
2008-10-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.
JERZY ANDRZEJ PELCZARSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-04-21
2007-03-09
JERZY ANDRZEJ PELCZARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-09
2008-02-26
JACEK KUŁAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-03-09
2008-02-26
2004-04-21
2004-10-27
AGENCJA HANDLOWA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-10-27
2008-02-26
AHB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie