KRS 0000310185
NIP5272579229
REGON14148668300000
NazwaVARSOVIA VENTURE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVARSOVIA VENTURE PARTNERS
Data rejestracji 21 lip 2008 (16 lat temu) 21 lip 2008
Data usunięcia 25 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GRZYBOWSKA, 87, WARSZAWA, 00-831, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 66800,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272579229
data rejestracji 15 lip 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4919Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPIOTR KRZYSZTOF SWIEBODA
Wspólnik
2008-07-21
2019-11-25
334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.700 ZŁOTYCH
PRZEMYSŁAW WACŁAW PIĘTA
Wspólnik
2008-07-21
2019-11-25
334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.700 ZŁOTYCH
TOMASZ SĘK
Wspólnik
2009-01-16
2019-11-25
334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.700 ZŁOTYCH
PAWEŁ OWCZARSKI
Wspólnik
2009-09-01
2019-11-25
334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.700 ZŁOTYCH
PIOTR KRZYSZTOF SWIEBODA
Członek Organu Nadzoru
2010-04-19
2010-11-09
DAGMARA OWCZARSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-04-19
2010-12-16
ANNA KWIATKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-04-19
2010-12-16
KAMILA GÓRSKA PIĘTA
Członek Organu Nadzoru
2010-04-19
2010-12-16
DOROTA MATYLDA SWIEBODA
Członek Organu Nadzoru
2010-11-09
2010-12-16
MAREK DIETL
Członek Organu Nadzoru
2010-12-16
2012-02-29
RADOSŁAW BARTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-12-16
2019-11-25
PRZEMYSŁAW PIĘTA
Członek Organu Nadzoru
2010-12-16
2019-11-25
TOMASZ SĘK
Członek Organu Nadzoru
2012-02-29
2019-11-25
PAWEŁ OWCZARSKI
Prokurent
2009-06-10
2010-04-19
PROKURA ODDZIELNA/SAMODZIELNA
PIOTR KRZYSZTOF SWIEBODA
Likwidator
2010-12-16
2019-11-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PIOTR KRZYSZTOF SWIEBODA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-09
2010-12-16
PIOTR KRZYSZTOF SWIEBODA
PREZES ZARZĄDU
2008-07-21
2010-04-19
PRZEMYSŁAW WACŁAW PIĘTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-19
2010-12-16
PAWEŁ OWCZARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-19
2010-11-09
TOMASZ SĘK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-19
2010-12-16
2008-07-21
2010-12-16
VARSOVIA VENTURE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-07-21
2008-09-04
PAŃSKA, 62, WARSZAWA, 00-830, WARSZAWA, POLSKA
2008-09-04
2009-06-10
PAŃSKA, 61, WARSZAWA, 00-830, WARSZAWA, POLSKA
2009-06-10
2010-04-19
TWARDA, 44, WARSZAWA, 00-831, WARSZAWA, POLSKA
2010-04-19
2010-12-16
ŚRÓDZIEMNOMORSKA, 11, WARSZAWA, 02-758, WARSZAWA, POLSKA
2010-12-16
2014-04-18
DOMANIEWSKA, 47, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie