KRS 0000540554
NIP7811905365
REGON36061717300000
NazwaGRAF-POZ SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGRAF-POZ
Data rejestracji 23 sty 2015 (10 lat temu) 23 sty 2015
Data usunięcia 12 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. STEFANA BATOREGO, 130, BATOROWO, 62-080, BATOROWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 75100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 75100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji75100000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4779Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIMAŁGORZATA PRZYBYLSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-01-23
2015-08-25
MATEUSZ ALEKSIUK
Członek Organu Nadzoru
2015-01-23
2015-08-25
PAWEŁ GIERYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-08-25
2016-10-12
ARTUR ŁAKOMIEC
Członek Organu Nadzoru
2015-08-25
2016-10-12
EDGAR KOLESNIK
Członek Organu Nadzoru
2015-08-25
2016-10-12
KAROLINA PRZYBYLSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-01-23
2015-08-25
SEBASTIAN PIOTR DZIADEK
Prokurent
2016-02-17
2016-10-12
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK PRZYBYLSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-01-23
2015-08-25
KONRAD PRZYBYLSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-23
2015-03-10
SEBASTIAN DZIADEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-25
2016-02-17
ANDRZEJ ROSIK
PREZES ZARZĄDU
2015-08-25
2016-10-12
MACIEJ ANDRZEJ RICHTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-18
2016-10-12
2015-01-23
2016-10-12
SPÓŁKA AKCYJNA
2015-01-23
2016-10-12
GRAF-POZ SPÓŁKA AKCYJNA
2015-01-23
2016-10-12
UL. STEFANA BATOREGO, 130, BATOROWO, 62-080, BATOROWO, POLSKA
2015-01-23
2016-10-12
1812Z - POZOSTAŁE DRUKOWANIE
2015-01-23
2016-10-12
1721Z - PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY
2015-01-23
2016-10-12
1729Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY
2015-01-23
2016-10-12
4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2015-01-23
2016-10-12
4677Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
2015-01-23
2016-10-12
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2015-01-23
2016-10-12
4762Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2015-01-23
2016-10-12
4779Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2015-01-23
2016-10-12
4799Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie