KRS 0000552519
NIP7792428503
REGON36080436600000
NazwaSENDIT SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSENDIT
Data rejestracji 09 kwi 2015 (9 lat temu) 09 kwi 2015
Data usunięcia 09 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WAGONOWA, 2B, WROCŁAW, 53-609, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5000
Dane kontaktowe
Email BIURO@SENDIT.PL
Dane podatkowe
NIP 7792428503
data rejestracji 27 mar 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5229 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAZBIGNIEW ANDRZEJ PTASZYŃSKI
Beneficjent
ALEKSANDRA ZAWADZKA
Beneficjent
ZBIGNIEW ANDRZEJ PTASZYŃSKI
reprezentant
ALEKSANDRA ZAWADZKA
reprezentant
RADOSŁAW BOGUSŁAW HOFMAN
Członek Organu Nadzoru
2015-04-09
2018-09-27
GRZEGORZ DARIUSZ STEFAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-04-09
2016-03-10
DARIUSZ MODELSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-03-10
2020-12-09
JANUSZ BIERNAT
Członek Organu Nadzoru
2016-03-10
2020-12-09
KATARZYNA GOLDMANN
Członek Organu Nadzoru
2016-03-10
2020-12-09
KAMILA KOZERA
Członek Organu Nadzoru
2015-04-09
2020-12-09
ZBIGNIEW ANDRZEJ PTASZYŃSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ALEKSANDRA ZAWADZKA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MARCIN PIOTR JABŁOŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-04-09
2016-09-12
WOJCIECH KLIBER
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-10
2020-12-09
MICHAŁ GOLDMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-10
2016-09-12
MICHAŁ GOLDMANN
PREZES ZARZĄDU
2016-09-12
2020-12-09
ZBIGNIEW ANDRZEJ PTASZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-12
2020-12-09
2015-04-09
2015-12-04
UL. JELENIOGÓRSKA, 16, POZNAŃ, 60-179, POZNAŃ, POLSKA
2015-12-04
2017-01-05
UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 57B, POZNAŃ, 60-521, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie