KRS 0000083742
REGON63089518200000
Nazwa"FROZEN FOOD GROUP POLAND LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFROZEN FOOD GROUP POLAND LTD
Data rejestracji 30 sty 2002 (23 lata temu) 30 sty 2002
Data usunięcia 04 lip 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DEKERTA, 47, KRAKÓW, 30-703, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 160000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#1589Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #1533B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW #0112A UPRAWA WARZYW #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7440Z REKLAMA #1532Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #5117Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5132Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5133Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #5134B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5137Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #5138A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #5222Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #5224Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5227A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZNYCH I JAJ W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)ALICJA WITKOWSKA
Wspólnik
2002-01-30
2006-07-04
20 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00,- ZŁ
REGIONALNE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO "IGLOKRAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-01-30
2006-07-04
20 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00,- ZŁ
003870322
ZBIGNIEW FIEREK
Wspólnik
2002-01-30
2002-05-23
20 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00,- ZŁ
AMP LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-01-30
2006-07-04
40 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00,- ZŁ
016203647
CHŁODNIE PANDA REX - IGLOKRAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-01-30
2006-07-04
20 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00,- ZŁ
276911101
Wspólnik
2002-05-23
2006-07-04
20 /DWADZIEŚCIA/ UDZIAŁÓW, 20.000 ZŁ./DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁ./
19166021900000
MIECZYSŁAW ŚWIEŻACZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2002-10-14
JAROSŁAW KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2002-09-26
GRZEGORZ LESZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2002-10-14
KAZIMIERZ WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2006-07-04
ZBIGNIEW FIEREK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2002-09-26
TADEUSZ WŁODARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-26
2006-07-04
STANISŁAW BŁĘDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-26
2006-07-04
SŁAWOMIR DARIUSZ KRZEMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-14
2006-07-04
MIECZYSŁAW KUZA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-14
2003-03-10
WITOLD JERZY JESIONOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-14
2006-07-04
ANDRZEJ CYRANKIEWICZ
Likwidator
2003-11-14
2006-07-04
ALICJA ELŻBIETA WITKOWSKA
Likwidator
2003-11-14
2006-07-04
JERZY ANTONI STACHOWIAK
Likwidator
2003-11-14
2006-07-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM LUB Z PEŁNOMOCNIKIEM
ANDRZEJ CYRANKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-01-30
2002-10-14
ALICJA WITKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-30
2003-11-14
SŁAWOMIR KRZEMIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-30
2002-10-14
ZBIGNIEW RYSZARD RUTECKI
PREZES ZARZĄDU
2002-10-14
2003-03-10
ANDRZEJ CYRANKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-03-10
2003-11-14
JERZY STACHOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-10
2003-11-14
2002-01-30
2003-11-14
"FROZEN FOOD GROUP POLAND LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-30
2002-05-16
PODHALAŃSKA, 3, POZNAŃ, 60-617, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie