KRS 0000278186
NIP5272534907
REGON14091394700000
NazwaLS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLS CAPITAL
Data rejestracji 12 kwi 2007 (17 lat temu) 12 kwi 2007
Data usunięcia 04 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZĄBKOWSKA, 18, WARSZAWA, 03-735, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 190000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEKSŁAWOMIR DARIUSZ KRZEMIŃSKI
Likwidator
2016-11-08
2017-07-04
SŁAWOMIR DARIUSZ KRZEMIŃSKI
Wspólnik
2007-04-12
2017-07-04
750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000 ZŁOTYCH
LESZEK TADEUSZ GROCHULSKI
Wspólnik
2007-04-12
2017-07-04
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
SŁAWOMIRA WOJNAR
Wspólnik
2008-05-15
2017-07-04
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
LESZEK TADEUSZ GROCHULSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-04-12
2008-05-15
SŁAWOMIRA WOJNAR
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-05-15
2016-11-08
SŁAWOMIR DARIUSZ KRZEMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-05-15
2016-11-08
2007-04-12
2008-12-08
WYDAWCY LS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-12-08
2016-11-08
LS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-04-12
2010-08-13
GRZYBOWSKA, 77, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie