KRS 0000106514
NIP2530154692
REGON19249972000000
NazwaIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIKA
Data rejestracji 15 kwi 2002 (22 lata temu) 15 kwi 2002
Data usunięcia 29 sie 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZCZECIŃSKA, 22, KOSZALIN, 75-124, KOSZALIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 760000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #501 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #502 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #503 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #7133 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #7134 WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7440Z REKLAMA #747 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA #151 PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH #153 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW #1552 PRODUKCJA LODÓW #158 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCHTADEUSZ WŁODARCZYK
Wspólnik
2002-04-15
2003-11-26
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ.
MAŁGORZATA CECYLIA WŁODARCZYK
Wspólnik
2002-04-15
2003-11-26
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ.
Wspólnik
2003-11-26
2006-04-24
515 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 515.000,00 ZŁ (PIĘĆSET PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
19253142900000
WALDEMAR KURZYK
Wspólnik
2003-11-26
2008-07-03
245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 245.000,00 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ Z MAŁŻONKĄ DANUTĄ KURZYK
DANUTA KURZYK
Wspólnik
2003-11-26
2008-07-03
245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 245.000,00 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ Z MAŁŻONKIEM WALDEMAREM KURZYK
Wspólnik
2006-04-24
2011-08-29
515 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 515.000,00 ZŁ (PIĘĆSET PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
33109889900000
SEBASTIAN KURZYK
Wspólnik
2008-07-03
2011-08-29
122 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 122 000,00 ZŁ.
WOJCIECH KURZYK
Wspólnik
2008-07-03
2011-08-29
123 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 123 000,00 ZŁ.
MAŁGORZATA CECYLIA WŁODARCZYK
Prokurent
2002-04-15
2005-03-09
PROKURA SAMOISTNA
ADAM ANDRZEJ MERKIS
Prokurent
2006-04-24
2010-07-22
SAMOISTNA
SEBASTIAN KURZYK
Prokurent
2009-05-28
2009-09-03
PROKURA SAMOISTNA
IWONA KATARZYNA KREJA
Członek Organu Nadzoru
2005-02-02
2011-08-29
IZABELA RENATA KRUSICKA
Członek Organu Nadzoru
2008-04-17
2011-08-29
IWONA KATARZYNA MECHLIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-26
2005-02-02
HALINA WIKLANDT
Członek Organu Nadzoru
2003-11-26
2011-08-29
TADEUSZ WŁODARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-26
2008-04-17
ADAM ANDRZEJ MERKIS
Kurator
2009-06-05
2010-02-25
MACIEJ JAN WŁODARCZYK
Likwidator
2010-07-22
2011-08-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - DYREKTOR ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DYREKTOREM LUB PROKURENTEM - POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DYREKTOREM LUB PROKURENTEM
IWONA KATARZYNA MECHLIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-04-15
2003-11-26
DANUTA KURZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-26
2006-04-24
WALDEMAR KURZYK
PREZES ZARZĄDU
2003-11-26
2006-04-24
WOJCIECH ROBERT KURZYK
CZŁONEK
2005-07-26
2006-04-24
WOJCIECH ROBERT KURZYK
DYREKTOR
2006-04-24
2009-09-03
MACIEJ JAN WŁODARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2009-09-03
2010-07-22
2002-04-15
2003-11-26
AZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-11-26
2010-07-22
IKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-15
2003-11-26
LEŚNA, 2, SKÓRCZ, 83-200, SKÓRCZ, POLSKA
2003-11-26
2004-09-01
LEŚNA, 71, RESKO, 72-315, RESKO, POLSKA
2004-09-01
2009-09-03
LEŚNA, 25C, RESKO, 72-315, RESKO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie