KRS 0000219923
NIP5922069296
REGON19309035800000
NazwaIGLOTEX PIŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIGLOTEX PIŁA
Data rejestracji 20 paź 2004 (20 lat temu) 20 paź 2004
Data usunięcia 23 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZTATOWA, 4 C, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 890000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHWspólnik
2007-11-13
2017-02-23
1.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 700.000,00 ZŁ
19253142900000
ZBIGNIEW STANISŁAW SIWIK
Wspólnik
2004-10-20
2011-03-07
980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 490.000,00 ZŁ
MARIA SIWIK
Wspólnik
2004-10-20
2011-03-07
980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 490.000,00 ZŁ
Wspólnik
2004-10-20
2007-11-13
1.020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 510.000,00 ZŁ
19253142900000
HALINA MARIA WIKLANDT
Członek Organu Nadzoru
2004-10-20
2017-02-23
IWONA KATARZYNA KREJA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-20
2017-02-23
KAROLINA LEWINSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-02-19
2008-11-26
JERZY ZBIGNIEW KUNCICKI
Członek Organu Nadzoru
2008-11-26
2015-11-19
IZABELA RENATA KRUSICKA
Członek Organu Nadzoru
2015-11-19
2017-02-23
MARIA SIWIK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-20
2008-11-26
TADEUSZ WŁODARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-20
2008-02-19
KAROLINA LEWINSKA
Prokurent
2008-11-26
2017-02-23
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ZBIGNIEW STANISŁAW SIWIK
PREZES ZARZĄDU
2004-10-20
2008-11-26
DAWID LEWINSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-19
2008-11-26
DAWID LEWINSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-11-26
2017-02-23
2004-10-20
2012-02-01
"AVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-10-20
2004-12-28
LEŚNA, 2, SKÓRCZ, 83-220, SKÓRCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie