KRS 0000253746
NIP8762330125
REGON34016293700000
NazwaCHŁODNIA GRUDZIĄDZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCHŁODNIA GRUDZIĄDZ
Data rejestracji 29 mar 2006 (18 lat temu) 29 mar 2006
Data usunięcia 07 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LEŚNA, 2, SKÓRCZ, 83-220, SKÓRCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8762330125
data rejestracji 25 maj 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1031Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW #1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSAKRZYSZTOF JAN WARZECHA
reprezentant
MAŁGORZATA CECYLIA WŁODARCZYK
Beneficjent
TADEUSZ WŁODARCZYK
Beneficjent
MAREK DOSPIVA
Beneficjent
1969-07-18
JAROSLAV HAŠČÁK
Beneficjent
1969-08-30
STANISŁAW ŻUKOWSKI
Wspólnik
2006-03-29
2007-09-06
3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI JEDEN MILION PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-09-15
2007-03-26
4990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.495.000,00 ZŁ
47221680000000
Wspólnik
2006-09-15
2022-02-07
20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000.000 ZŁOTYCH
19253142900000
Wspólnik
2007-01-31
2007-03-26
3510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.755.000,00 ZŁ
47291776700000
IZABELA RENATA KRUSICKA
Prokurent
2007-06-04
2021-05-12
SAMOISTNA
MAŁGORZATA CECYLIA WŁODARCZYK
Beneficjent
BENEFICJENT SPRAWUJE KONTROLĘ NAD PODMIOTEM POSIADAJĄCYM POWYŻEJ 25% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI - IGLOTEX S.A.
TADEUSZ WŁODARCZYK
Beneficjent
BENEFICJENT SPRAWUJE KONTROLĘ NAD PODMIOTEM POSIADAJĄCYM POWYŻEJ 25% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI - IGLOTEX S.A.
MAREK DOSPIVA
Beneficjent
BENEFICJENT SPRAWUJE KONTROLĘ NAD PODMIOTEM POSIADAJĄCYM POWYŻEJ 25% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI - IGLOTEX S.A.
JAROSLAV HAŠČÁK
Beneficjent
BENEFICJENT SPRAWUJE KONTROLĘ NAD PODMIOTEM POSIADAJĄCYM POWYŻEJ 25% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI - IGLOTEX S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
STANISŁAW ŻUKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-03-29
2007-03-26
ZDZISŁAW ALEKSANDER SMARDZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-26
2008-01-09
ARKADIUSZ MAREK KUBICKI
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR
2007-10-23
2011-08-17
MIECZYSŁAW SEKUŁA
CZŁONEK ZARZĄDU-DYREKTOR PRODUKCJI
2011-08-17
2015-05-22
JERZY KUNCICKI
PREZES ZARZĄDU
2014-06-12
2014-11-13
TOMASZ PRUSZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-03-25
2016-12-13
KRZYSZTOF JAN WARZECHA
PREZES ZARZĄDU
2016-12-13
2021-04-20
PIOTR JASICKI
PREZES ZARZĄDU
2021-04-20
2021-05-12
IZABELA RENATA KRUSICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-05-12
2022-02-07
GRZEGORZ RULAFF
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-05-12
2022-02-07
2006-03-29
2007-07-13
D.J.M. CHŁODNIA GRUDZIĄDZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-03-29
2021-11-29
GEN. J. KUSTRONIA, 13, GRUDZIĄDZ, 86-300, GRUDZIĄDZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie