KRS 0000016472
NIP9290093692
REGON97072037000000
NazwaLUMEL ALUCAST SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaLUMEL ALUCAST
Data rejestracji 01 cze 2001 (23 lata temu) 01 cze 2001
Data usunięcia 22 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SŁUBICKA, 1, ZIELONA GÓRA, 65-127, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4625000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 18500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1850000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2453Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIMARZENA BOGUSŁAWA CZAPALUK
Prokurent
2014-08-12
2015-05-21
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
IWONA ZAKRZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-01
2002-09-19
PRZEMYSŁAW JASTRZĘBSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-01
2002-09-19
WIESŁAW ŻABA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-01
2011-02-23
MARIAN BABIUCH
Członek Organu Nadzoru
2001-06-01
2002-09-19
MARIUSZ ISKRA
Członek Organu Nadzoru
2005-09-30
2008-03-19
PRZEMYSŁAW JASTRZĘBSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-26
2011-02-23
WALDEMAR FLUGEL
Członek Organu Nadzoru
2006-07-26
2007-08-27
GRAŻYNA BARGIELSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-03-19
2008-06-25
LEONARD SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-06-25
2010-03-19
PAWEŁ BEDNARZ
Członek Organu Nadzoru
2008-08-05
2011-08-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY,DO SKŁDANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
BOGDAN MATYSIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-23
2015-08-25
NARENDRA GOLIYA
PREZES ZARZĄDU
2011-08-03
2014-03-17
1951-09-20
RISHABH GOLIYA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-03
2014-08-12
ZBIGNIEW ROMUALD PARUSZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-06
2014-03-17
DINESHKUMAR MUSALEKAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-06
2014-03-17
WIESŁAW TADEUSZ OCYTKO
PREZES ZARZĄDU
2001-06-01
2002-09-19
JERZY DOBRZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-01
2002-09-19
BOGDAN MATYSIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-01
2009-07-23
ADAM ANTOŃ
PREZES ZARZĄDU
2002-09-19
2006-07-26
WIESŁAW TADEUSZ OCYTKO
PREZES ZARZĄDU
2006-07-26
2010-07-01
2001-06-01
2014-09-01
LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH "LUMEL" SPÓŁKA AKCYJNA
2014-09-01
2016-03-09
LUMEL SPÓŁKA AKCYJNA
2001-06-01
2005-09-30
SULECHOWSKA, 1, ZIELONA GÓRA, 65-002, ZIELONA GÓRA, POLSKA
2005-09-30
2012-09-03
SULECHOWSKA, 1, ZIELONA GÓRA, 65-022, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie