KRS 0000165221
NIP5240304624
REGON01009740500000
NazwaPRAXAIR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRAXAIR POLSKA
Data rejestracji 16 lip 2003 (21 lat temu) 16 lip 2003
Data usunięcia 30 gru 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BUKOWIECKA, 71, WARSZAWA, 03-893, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 52346850,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#2411Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH #4020A WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #2320 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #2414Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH #2413Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #2940A PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #5161Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #2923Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH, Z WYJĄTKIEM URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCHLIQUID CARBONIC CORPORATION
Wspólnik
2003-07-16
2008-12-30
765.078 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.253.900 ZŁOTYCH
SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA
Wspólnik
2003-07-16
2008-12-30
241.090 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.054.500 ZŁOTYCH
ANNETTE KAFFSACK
Likwidator
2007-11-26
2008-12-30
LUIS GARCIA CORTAZAR
Likwidator
2007-11-26
2008-12-30
JERZY SŁABICKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-16
2006-03-01
JAN JÓZEF BAJKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-16
2005-10-14
ALAN WESTENDORF
Członek Organu Nadzoru
2003-07-16
2005-12-28
ROBERT FOSTER
Członek Organu Nadzoru
2003-07-16
2008-12-30
RICK KENNY
Członek Organu Nadzoru
2005-12-28
2006-07-27
JUAN ESTRUCH ONRUBIA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-16
2008-12-30
MACIEJ RACZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-07-16
2006-07-27
ROBERT CZYŻEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-03-01
2008-12-30
LEONARD SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-03-01
2007-01-22
WIM DE RAEDT
Członek Organu Nadzoru
2006-07-27
2008-12-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
ANTHONY KROL
PREZES ZARZĄDU
2003-07-16
2007-05-23
LUIS GARCIA CORTAZAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-16
2007-11-26
ANNETTE KAFFSACK
PREZES ZARZĄDU
2007-05-23
2007-11-26
2003-07-16
2007-11-26
PRAXAIR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-11-26
2008-07-03
PRAXAIR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie