KRS 0000118339
REGON27119199000000
NazwaSOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSOTEL
Data rejestracji 02 lip 2002 (22 lata temu) 02 lip 2002
Data usunięcia 21 lis 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KLARYSEWSKA, 48, WARSZAWA, 02-923, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #F BUDOWNICTWO #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANAANDRZEJ KRZYSZTOF NOWOTNY
Członek Organu Nadzoru
2005-11-14
2008-11-21
LUCYNA JOLANTA PIEKARSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-31
2008-11-21
URSZULA GROCHOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-02
2004-06-30
MARIA SĘGA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-02
2003-11-28
BEATA KOWALSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-02
2003-11-28
STANISŁAW BIAŁOŻYT
Członek Organu Nadzoru
2003-11-28
2004-06-30
KRZYSZTOF MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-28
2004-06-30
WOJCIECH WINCENTY GÓRECKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-30
2005-11-14
MONIKA JOLANTA ZAJĄC
Członek Organu Nadzoru
2004-06-30
2006-10-31
JERZY MYŚLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-30
2008-11-21
INVESTEL INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-07-02
2004-03-12
2960 - ŁĄCZNIE 296.000,- ZŁ
010572094
TEPRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-07-02
2008-11-21
1586 - ŁĄCZNIE 158.600 ZŁ
005099718
SKARB PAŃSTWA MINISTER SKARBU PAŃSTWA
Wspólnik
2002-07-02
2008-11-21
4182 - ŁĄCZNIE 418.200 ZŁ
012149187
MARIAN TEOFIL KRAKOWSKI
Wspólnik
2002-07-02
2008-11-21
3741 - ŁĄCZNIE 374.100 ZŁ
Wspólnik
2004-03-12
2006-04-28
4 485 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 448 500 ZŁ
00062634300000
Wspólnik
2006-04-28
2008-11-21
4 225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 422.500,00 ZŁ
01057209400000
LUCYNA JOLANTA PIEKARSKA
Prokurent
2002-07-02
2004-03-12
SAMOISTNA
DOROTA AGNIESZKA GANDERSKA
Prokurent
2004-03-12
2004-06-30
SAMOISTNA
DOROTA AGNIESZKA GANDERSKA
Likwidator
2004-06-30
2008-11-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DWÓCH CZŁONKÓW ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
LESZEK ŻYCHOŃ
PREZES JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU
2002-07-02
2004-06-30
2002-07-02
2004-06-30
SOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie